Entreprise : SARL E-J-D- IMMO - SIREN 401 053 483
Identité
(Entreprise radiée le 06/01/2020)
Dénomination
SARL E-J-D- IMMO
SIREN (siège)
401 053 483
Date d'immatriculation au RNE
18/05/1995
Fermeture de l'établissement - 40105348300012
- Date d'effet de la fermeture : 18/12/2019
Fermeture de l'établissement - 40105348300020
- Date d'effet de la fermeture : 28/02/2007
Fermeture de l'établissement - 40105348300038
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2001
Date de fin de la personne morale
17/05/2094
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
35000 EUR
Adresse du siège
25 RUE DU DOCTEUR GERARD 60000 BEAUVAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COCAGNE EDWIGE , ANDREE , YVETTE
Nom d'usage
DUFOUR
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
BEAUVAIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1995
Siret
40105348300012
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
agence immobilière marchand de biens
Adresse
25 RUE 23-25 rue du Docteur Gerard
60000 , Beauvais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2001
Siret
40105348300020
Enseigne
AGENCE OLLEON
Code APE
703A
Adresse
2 RUE FREDERIC PETIT
60210 , GRANDVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2001
Siret
40105348300038
Adresse
25 PL BARBIER
60210 , GRANDVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
06/01/2020
Description
Radiation. Clôture des opérations de la liquidation le 18-12-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
16/10/2019
Description
Dissolution à compter de 05-10-2019, Journal publicateur : OISE HEBDO du : 23-10-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
05/10/2015
Description
Reconstitution des capitaux propres à compter du 31/05/2015.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/01/2010
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 30/01/2010.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/05/1995
Description
Observations concernant l'établissement situé 23-2 5 rue du Docteur Gerard 60000 Beauvais : - Publica tion de la cession : Picardie la gazette du 13 jui n 1995 - ancien propriétaire : OLLEON Pierre ( A 5 27 311 351 )
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).