Entreprise : DIETETIQ NUTRIT ANIMAL DIDIER BARBELETTE - SIREN 401 000 724
Identité
(Entreprise radiée le 10/12/2021)
Dénomination
DIETETIQ NUTRIT ANIMAL DIDIER BARBELETTE
SIREN (siège)
401 000 724
Date d'immatriculation au RNE
19/05/1995
Date de fin de la personne morale
18/05/2094
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
42 AV DU MAINE 35133 LAIGNELET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBELETTE DIDIER , ERIC , GUSTAVE , JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Fleurigné
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
40100072400013
Code APE
512A
Adresse
LA HAUTE MOULINE
35420 , SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
40100072400021
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
produits diététiques et aliments destinés aux animaux (achat, vente de tous) (début : 01.03.2003)
Adresse
42 AV 42 Avenue du Maine
35133 , Laignelet - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38504
Date d'ajout
10/12/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38504
Date d'ajout
10/12/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 06/12/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 06/12/2021
Numéro d'observation
2697
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé en date du 06/11/2019 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2019J00377 date de cessation des paiements le 06/05/2018 et a désigné liquidateur SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
43714
Date d'ajout
28/12/2017
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 15/12/2017
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/05/1995
Description
Historique des observations depuis le 19/05/1995 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.04.1995 AU 01.03.2003, SAINT-GEORGES DE REINTEMBAULT, LA HAUTE MOULINE.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 42 avenue du Maine 35133 Laignelet : Observation depuis le 19/05/1995 : - ACQUIS AU PRIX STIPULE DE 118 828,52 FRS DE FURON THERESE, RCS PONTAUBAULT A 390 935 187. PUBLICITE : LA MANCHE LIBRE DU 30.04.1995. - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.04.1995 AU 01.03.2003, SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT, LA HAUTE MOULINE, ACHAT, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).