Entreprise : SCI DES 400 - SIREN 400 991 931
Identité
Dénomination
SCI DES 400
SIREN (siège)
400 991 931
Date d'immatriculation au RNE
22/05/1995
Début d’activité
22/05/1995
Date de fin de la personne morale
21/05/2045
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition, location, constructions immobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
91 RUE SUFFREN 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WONG-WING-CHEUNG PATRICK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
WONG-WING-CHEUNG NAPOLEON , KOIN , KWONG
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
St Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/05/1995
Siret
40099193100017
Nom commercial
SCI DES 400
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, location, constructions immobilière
Autres Activités
Acquisition, location, constructions immobilière
Adresse
91 RUE SUFFREN
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
46
Date d'ajout
25/01/2008
Description
Modification de la gérance NOMINATION DE Mme BASTON Marie Eliette en remplacement de M. CHANE KUANG SANG PAUL démissionnaire Date d'effet : 05/03/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).