Entreprise : UNION LE TARRAL UCA - SIREN 400 982 724
Identité
Dénomination
UNION LE TARRAL UCA
SIREN (siège)
400 982 724
Date d'immatriculation au RNE
11/01/2000
Début d’activité
28/04/1995
Date de fin de la personne morale
10/01/2045
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Union de sociétés coopératives agricoles
Activité principale
COOPERATIVE AGRICOLE
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Capital minimum
30489.8 EUR
Adresse du siège
AV ROUJAN 34480 POUZOLLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAVE COOPERATIVE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALARY CHRISTIAN , RAYMOND , JOSEPH
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Nom, Prénom(s)
ALMES ALAIN , GEORGES , LUCIEN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Nom, Prénom(s)
AMBAL JEAN-FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
SERVIAN
Nom, Prénom(s)
BELDA CLAUDE , JEAN , MARIE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Nom, Prénom(s)
BELLET LAURENT , PAUL , ROBERT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Nom, Prénom(s)
CARRIERE HUBERT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Nom, Prénom(s)
DELSOL LIONEL , PIERRE , GEORGES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Nom, Prénom(s)
HUILLET JEAN , PIERRE , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
SERVIAN
Nom, Prénom(s)
LAURENT GUY , MARIE , ANTOINE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Nom, Prénom(s)
LOUBET ROLAND , JEAN , MARIE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
MAGALAS
Nom, Prénom(s)
MULOCHEAU MARC , CLAUDE , MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Nom, Prénom(s)
ROIG JOSE , FERNAND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Nom, Prénom(s)
ROUQUETTE CLAUDE , ROGER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/04/1995
Siret
40098272400025
Enseigne
LE TARRAL
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
COOPERATIVE AGRICOLE
Adresse
AV ROUJAN
34480 , POUZOLLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAVE COOPERATIVE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/09/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/04/1995
Siret
40098272400017
Code APE
513J
Adresse
34290 , ALIGNAN-DU-VENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
154
Date d'ajout
10/03/1999
Description
MODIFICATIONS DES ORGANES DE DIRECTION A COMPTER DU 29/09/98 ANCIENNE MENTION : M.CHAUCHARD HENRI : PRESIDENT (DEMISSIONNAIRE) - M.HUILLET JEAN : VICE-PRESIDENT - M.LOUBET ROLAND : SECRETAIRE NOUVELLE MENTION : M.HUILLET JEAN : PRESIDENT - M.LOUBET ROLAND : VICE- PRESIDENT. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 29/9/98 ANCIENNE MENTION : RUE DE LA GUISSAUME 34290 ALIGNAN DU VENT NOUVELLE MENTION : CAVE COOPERATIVE POUZOLLES, AVENUE DE ROUJAN 34480 POUZOLLES (A.G.E DU 29/09/98 ET P.V. DU COMITE DE DIRECTION DU 23/10/98)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
53
Date d'ajout
28/01/1997
Description
MODIFICATION DU COMITE DE DIRECTION A COMPTER DU 19 NOVEMBRE 1996. (P.V. DU COMITE DE DIRECTION DU 19 NOVEMBRE 1996).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PEZENAS A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).