Entreprise : LANZA FRERES - SIREN 400 970 802
Identité
Dénomination
LANZA FRERES
SIREN (siège)
400 970 802
Date d'immatriculation au RNE
21/04/1995
Date de fin de la personne morale
20/04/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Qualité
Actif agricole
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
CHE DES MAURETTES 83210 SOLLIES-PONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANZA CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Solliès-Pont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/04/1995
Siret
40097080200015
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La société à pour objet toutes activités agricoles ayant trait à l'aviculture exploitation d'un cheptel de poules pondeuses, élevage de volailles, exploitation de poulaillers, l'achat des productions des exploitations avicoles de Mm robert et Christian Lanza en vue de la revente, ainsi que de la culture d'arbres
Adresse
CHE DES MAURETTES
83210 , SOLLIES-PONT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAURETTES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/009727
Date d'ajout
24/03/2022
Description
Par jugement en date du 24/03/2022, le Tribunal de Commerce de TOULON a désigné la SELU CHRISTINE RIOUX, 9 Boulevard de Strasbourg 83000 TOULON en qualité de mandataire Ad'Hoc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/008645
Date d'ajout
22/04/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 22/04/2021 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate sur résolution de plan. Liquidateur judiciaire : SCP BR Associés prise en la personne de Me Nicolas MALRIC 59 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon. Date de cessation des paiements : 22/04/2021
Numéro d'observation
55794
Date d'ajout
10/09/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 10/09/2015 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon
Numéro d'observation
46019
Date d'ajout
02/04/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 02/04/2015 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 08/10/2015
Numéro d'observation
35424
Date d'ajout
16/10/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 16/10/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
22907
Date d'ajout
08/04/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon , prononce en date du 08/04/2014 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J00187 , date de cessation des paiements le 08/04/2014 désigne Mandataire judiciaire Scp Br Associés prise en la personne de Me Michel Bes 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon , , et ouvre une période d'observation expirant le 08/10/2014 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
16155
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).