Entreprise : COMPAGNIE REGIONALE D'ALIMENTS - SIREN 400 966 800
Identité
Dénomination
COMPAGNIE REGIONALE D'ALIMENTS
Sigle
COREAL
SIREN (siège)
400 966 800
Date d'immatriculation au RNE
11/05/1995
Début d’activité
18/04/1995
Date de fin de la personne morale
10/05/2094
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/1996
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Activités principales de l’objet social
La production de tous produits des industries agricoles et alimentaires et plus particulièrement ceux liés à l'alimentation animale. La fabrication et la distribution d'aliments médicamenteux.
Code APE
1091Z - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Capital social
100020 EUR
Adresse du siège
Zone Artisanale de l'Ecluse 22120 Yffiniac FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE MAUX PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
YVINOU CAROLE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Roz-Landrieux
Dénomination
"CABINET TARDY - LE CALVEZ"
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Plérin
Dénomination
JYM NUTRITION
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/04/1995
Siret
40096680000023
Code APE
1091Z - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
La fabrication et la production de tous produits des industries agricoles et alimentaires et plus particulièrement ceux Lies à l'alimentation animale la fabrication d'aliments médicamenteux, distribution d'aliments médicamenteux.
Adresse
Zone Artisanale de l'Ecluse
22120 , Yffiniac - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Données complétées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/06/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/04/1995
Siret
40096680000015
Code APE
157A
Adresse
ZA
22600 , TREVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3787
Date d'ajout
02/06/2014
Description
Fusion - L236-1 à compter du 28/03/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : HOLDING DE L'ECLUSE, Société civile immobilière (SCI), Zone Artisanale de l'Ecluse 22120 YFFINIAC (RCS SAINT BRIEUC (2202) 525 003 083)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
948
Date d'ajout
09/02/2011
Description
Augmentation de capital à compter du 29/12/2010 suite à la fusion porté à 176 840 euros, puis ramené à 100 020 euros Fusion absorption de la société "INNOV'DEVELOPPEMENT", Société par actions simplifiée (SAS), Zone Artisanale de l'Ecluse 22120 YFFINIAC (RCS SAINT BRIEUC (2202) 441 342 383) à compter du 29/12/2010
Numéro d'observation
4228
Date d'ajout
13/12/2004
Description
NOMINATION DE MR JEROME COMPAIN EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR MAX ZEMMOUCHE (DECEDE) Date d'effet : 09/09/2003
Numéro d'observation
2162
Date d'ajout
20/06/2002
Description
NOMINATION DE MR MAX ANDRE ZEMMOUCHE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MME ANNE MARIE LE CALVEZ Date d'effet : 27/09/2001
Numéro d'observation
2163
Date d'ajout
20/06/2002
Description
NOMINATION DE MLLE CAROLE YVINOU EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR YVON LE MAUX DEMISSIONNAIRE. DEMISSION DE MR YVON LE MAUX EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL. DEMISSION DE MR ALAIN OGER EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE. DEMISSION DE MR SYLVAIN MOISAN EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. NOMINATION DE MR ALAIN OGER EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL Date d'effet : 29/03/2002
Numéro d'observation
3768
Date d'ajout
29/11/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 500 000 FRS A 655 957 FRS. CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT 100 000 EUROS. Date d'effet : 29/06/2001
Numéro d'observation
3496
Date d'ajout
20/12/1999
Description
DEMISSION DE MONSIEUR JEAN-YVES LE GOFF EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. Date d'effet : 20/02/1998
Numéro d'observation
1311
Date d'ajout
04/05/1999
Description
EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL ET DE L'ACTIVITE A : LA FABRICATION D'ALIMENTS MEDICAMENTEUX A COMPTER DU :08.04.1999
Numéro d'observation
2317
Date d'ajout
05/08/1997
Description
NOMINATION DE MR SYLVAIN MOISAN EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. NOMINATION DE MR ALAIN OGER EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL. A COMPTER DU :18/06/97 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE TREVE 22600, Z.A. A YFFINIAC 22120, ZA DE L'ECLUSE A COMPTER DU :26/07/97
Numéro d'observation
1622
Date d'ajout
30/05/1997
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : NOUVELLE DATE : 31.03 ANCIENNE DATE : 31.12 A COMPTER DU :22/03/97
Numéro d'observation
1621
Date d'ajout
30/05/1997
Description
NOMINATION DE MR ROBERT GEFFROY EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR YVON ROCHE DEMISSIONNAIRE. NOMINATION DE MME ANNE-MARIE LE CALVEZ EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR HERVE GUILLOU DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU :09/12/95
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).