Entreprise : SCI VILLA ANDRE - SIREN 400 941 191
Identité
Dénomination
SCI VILLA ANDRE
SIREN (siège)
400 941 191
Date d'immatriculation au RNE
15/05/1995
Début d’activité
22/04/1995
Date de fin de la personne morale
14/05/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition prise A bail mise en valeur gestion Adminstration aménagement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
645 RUE DES FONTANETTES 01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HAUTEVILLE LOMPNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEYRIEUX MARIE , CECILE
Nom d'usage
VIRARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Plateau d'Hauteville
Nom, Prénom(s)
VIRARD PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Plateau d'Hauteville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/04/1995
Siret
40094119100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition prise A bail mise en valeur gestion Adminstration aménagement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Autres Activités
acquisition prise A bail mise en valeur gestion Adminstration aménagement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
645 RUE DES FONTANETTES
01110 , PLATEAU D'HAUTEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HAUTEVILLE LOMPNES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).