Entreprise : SCI NACHRIST - SIREN 400 895 322
Identité
(Entreprise radiée le 28/09/2018)
Dénomination
SCI NACHRIST
SIREN (siège)
400 895 322
Date d'immatriculation au RNE
13/10/2003
Date de fin de la personne morale
12/10/2094
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
15 RUE MONSIEUR VINCENT 35400 SAINT-MALO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAILLANT RAYMONDE.
Nom d'usage
TOUTANT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
TOUTANT CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
La garenne colombes
Nom, Prénom(s)
TOUTANT MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
TOUTANT NATHALIE
Nom d'usage
ROMAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Gan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/05/2003
Siret
40089532200024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier
Adresse
15 RUE 15 rue Monsieur Vincent
35400 , Saint-Malo - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/05/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
40089532200016
Code APE
702C
Adresse
26 RUE MADELEINE MICHELIS
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7019
Date d'ajout
28/09/2018
Description
Radiation du RCS le 28/09/2018 avec effet au 28/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3184
Date d'ajout
11/08/2009
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/01/2009 Liquidateur : TOUTANT Raymonde. Le siège de la liquidation est fixé à 35400 SAINT MALO, 15 rue Monsieur Vincent Journal d'annonces légales : Le Pays Malouin du 18.06.09
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- Liste des sièges sociaux antérieurs : *********************************** de l'origine au 26.05.2003: 26 rue Madeleine Michelis 92200 Neuilly-sur-Seine - dépôt des statuts d'origine au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 27 avril 1995 sous le numéro 010805
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).