Entreprise : BOGA CORP - SIREN 400 892 303
Identité
Dénomination
BOGA CORP
SIREN (siège)
400 892 303
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
129581.66 EUR
Adresse du siège
45 QUAI BERIGNY 76400 FECAMP FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
39 A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELLA PATRONA MARC , PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
FECAMP
Nom, Prénom(s)
JUILIEN ISABELLE , CLAIRE , PIERRETTE
Nom d'usage
DELLA PATRONA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
FECAMP
Nom, Prénom(s)
PONS FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
MANAGEMENT, DEVELOPPEMENT, PARTICIPATION - M.D.P.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
ROUEN
Dénomination
SA COGERCO - FLIPO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
40089230300019
Code APE
281A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Exploitation d'une entreprise de fournitures maritimes & industrielles réparations moteurs mécanique générale industrie du froid électricité industrielle travaux de production électricité de téléphonie ingénierie mécanique et robotique ; Fabrication de machines spéciales - cabinet d'études techniques
Adresse
45 QUAI 39 à 45 Quai Bérigny
76400 , Fécamp - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
39 A
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11294
Date d'ajout
18/09/2000
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 15/09/2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LA : CLOTURE DU PLAN DE CESSION (92 L, 106 D) Date d'effet : 15/09/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8664
Date d'ajout
01/03/2000
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/02/2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME MR MARC BOUDIER JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR MICHEL BOTTE Date d'effet : 04/02/2000
Numéro d'observation
150
Date d'ajout
07/02/1997
Description
CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE A COMPTER DU 20/01/97 SUITE A LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE A LA SOCIETE APPLICATION REALISATION D'INGENERING - ARDI SA LA SOCIETE BOGA CORP. RESTE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SANS ACTIVITE A COMPTER DU 20/01/97
Numéro d'observation
726
Date d'ajout
21/10/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 16/10/96 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FECAMP A PRONONCE : ADMISSION DU PLAN DE CESSION TOTALE (ART.61 ALINEA 3 L) A NOMME : COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : MAITRE EUGENE BEILLARD 97 RUE JULES SIEGFRIED 76600 LE HAVRE
Numéro d'observation
722
Date d'ajout
18/10/1996
Description
PAR ORDONNANCE DU 11/10/96 MR LE JUGE COMMISSAIRE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 40 DE LA LOI DU 25/01/85 ET 60 DU DECRET DU 27/12/85 A AUTORISE LA SOCIETE BOGA CORP ASSISTEE DE MAITRE EUGENE BEILLARD A RECOURIR AUX CESSIONS DE CREANCES LOI DAILLY AUPRES DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS DE FACTURES OU SITUATIONS DUMENT ACCEPTEES PAR LES CLIENTS A CONCURRENCE DE 500.000 FRS
Numéro d'observation
686
Date d'ajout
04/10/1996
Description
PAR ORDONNANCE DU 03/10/96 MR LE JUGE COMMISSAIRE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 40 DE LA LOI DU 25/01/85 ET 60 DU DECRET DU 27/12/96 A AUTORISE LA SOCIETE BOGA CORP ASSISTEE DE MAITRE EUGENE BEILLARD A RECOURIR AUX OPERATIONS D'ESCOMPTES DE PAPIERS ACCEPTES OU AUX OPERATIONS RESULTANT DES DISPOSTIONS DE LA LOI DU 02/01/84 DITE "LOI DAILLY" AUPRES DU CREDIT FECAMPOIS A CON- CURRENCE DE 1.000.000 FRS (ESCOMTPE 500.000 FRS, DAILLY 500.000 FRS)
Numéro d'observation
645
Date d'ajout
19/09/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/09/96 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FECAMP A OUVERT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFIE DE LA SA BOGA CORP. A NOMME : JUGE COMMISSAIRE : MR MICHEL BOTTE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR GASTON FIQUET REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE CATHERINE VINCENT 20 RUE CASIMIR PERIER 76600 LE HAVRE ADMINISTRATEUR : MAITRE EUGENE BEILLARD 97 RUE JULES SIEGFRIED 76600 LE HAVRE, QUI AURA POUR MISSION OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS ACTES DE GESTION
Numéro d'observation
638
Date d'ajout
11/09/1996
Description
EN DATE DU 11/09/96 DEPOT AU GREFFE D'UNE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN VUE DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25/01/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NUMERO SIRET : 400 892 303 00019 - CODE NAF : 281A Fabrication de constructions metalliques (CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE) LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FECAMP A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 850 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 129 581.66 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).