Entreprise : EURL ETS BERNARD - SIREN 400 872 180
Identité
Dénomination
EURL ETS BERNARD
SIREN (siège)
400 872 180
Date d'immatriculation au RNE
24/04/1995
Début d’activité
01/04/1995
Date de fin de la personne morale
28/05/2045
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
LA SOCIETE A POUR OBJET EN FRANCE : LE NEGOCE ET LE RECUPERATION DE TOUS METAUX ET FERRAILLES ET DE TOUS AUTRES OBJETS ET MATERIAUX.
Code APE
3831Z - Démantèlement d'épaves
Code APRM
3831ZA - Démantèlement d'épaves en vue de la récupération de matières métalliques
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
29 CHE DE LA MALADIERE 07300 SAINT-JEAN-DE-MUZOLS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD LUDOVIC , JEAN , MAURICE
Nom d'usage
BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Tournon-sur-Rhône
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
40087218000015
Code APE
3831Z - Démantèlement d'épaves
Code APRM
3831ZA - Démantèlement d'épaves en vue de la récupération de matières métalliques
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Démantèlement d'épaves
Code APRM
3831ZA - Démantèlement d'épaves en vue de la récupération de matières métalliques
Autres Activités
RECUPERATION DE MATIERES METALLIQUES RECYCLABLES
Code APRM
3831ZA - Démantèlement d'épaves en vue de la récupération de matières métalliques
Adresse
29 CHE DE LA MALADIERE
07300 , SAINT-JEAN-DE-MUZOLS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/001619
Date d'ajout
28/10/2002
Description
SUITE AU DECES DE MR JEAN BERNARD LE 19.03.2002, MISE EN INDIVISION DU FONDS AVEC MME VVE BERNARD NEE CORNU GINETTE, MR LUDOVIC BERNARD MELLE ALEXANDRA BERNARD, MR LIONEL BERNARD ET MR OLIVIER BERNARD. PAR CONSEQUENT LA LOCATION GERANCE QUI AVAIT ETE CONSENTIE A LA SOCIETE ETS BERNARD, CONTINUE DANS LES MEMES CONDITIONS. SUIVANT AVENANT AU CONTRAT DE LOCATION GERANCE EN DATE DU 20.09.2002.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).