Entreprise : PROTECTION ASSIST SECURITE SURVEILL GARD - SIREN 400 835 237
Identité
(Entreprise radiée le 12/04/2002)
Dénomination
PROTECTION ASSIST SECURITE SURVEILL GARD
SIREN (siège)
400 835 237
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1996
Fermeture de l'établissement - 40083523700035
- Date d'effet de la fermeture : 08/04/1999
Date de fin de la personne morale
04/04/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
30 RUE DE LA VARENNE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE GNACABI MICHELE HERVEE
Nom d'usage
DABOUDET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
BLANC MESNIL
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/04/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/04/1995
Siret
40083523700035
Nom commercial
PASSG
Code APE
746Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Sécurité et gardiennage sous toutes ses formes
Adresse
30 RUE 30 Rue DE LA VARENNE
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4143
Date d'ajout
12/04/2002
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3869
Date d'ajout
05/04/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/04/2002 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Bellanger Guy , nom du liquidateur : Me Guillemonat Jean-yves
Numéro d'observation
34143
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
6032
Date d'ajout
09/04/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 08/04/1999 , la liquidation judiciaire sous le numéro 99j00315 , date de cessation des paiements le 08/10/1997 , désigne juge commissaire m. Guy Bellanger , juge commissaire suppléant m. jacques Buchfinck , liquidateur me Jean-yves Guillemonat 1 ave du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
20439
Date d'ajout
05/04/1996
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).