Entreprise : OLLAG DIFFUSION - SIREN 400 813 523
Identité
Dénomination
OLLAG DIFFUSION
SIREN (siège)
400 813 523
Date d'immatriculation au RNE
28/04/1995
Date de fin de la personne morale
27/04/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2 CHE DES DIX ARPENTS 95210 SAINT-GRATIEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALLO ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Deuil-la-Barre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/04/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
40081352300034
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de tous produits absorbants
Adresse
2 CHE 2 Chemin DES DIX ARPENTS ZAE
95210 , Saint-Gratien - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/09/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
40081352300018
Code APE
517Z
Adresse
45 B AV JEANNE
95230 , SOISY-SOUS-MONTMORENCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
40081352300026
Code APE
517Z
Adresse
121 AV DU GENERAL LECLERC
95480 , PIERRELAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8992
Date d'ajout
14/04/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8992
Date d'ajout
14/04/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 27/03/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27/03/2020
Numéro d'observation
28184
Date d'ajout
16/12/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 16/12/2013 nommant SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95300 Pontoise À Compter Du 01 Janvier 2014 liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
76969
Date d'ajout
16/12/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 16/12/2011 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2011J00868 désigne liquidateur Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex , juge commissaire M. Laurent Piovesan , juge commissaire suppléant M. Gérard Maury
Numéro d'observation
73069
Date d'ajout
21/10/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise , prononce en date du 21/10/2011 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2011J00868 , date de cessation des paiements le 21/04/2010 désigne Juge Commissaire M. Laurent Piovesan , Juge Commissaire suppléant M. Gérard Maury , Mandataire judiciaire Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 23/04/2012 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
7431
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).