Entreprise : SCI DES PECHEURS - SIREN 400 696 290
Identité
Dénomination
SCI DES PECHEURS
SIREN (siège)
400 696 290
Date d'immatriculation au RNE
11/04/1995
Date de fin de la personne morale
10/04/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
5 PL DE LA COMMUNE DE PARIS 91760 ITTEVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARROYO JOSE , JEAN , MANUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Lorris
Nom, Prénom(s)
GUELLER JONATHAN , JEAN , DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1994
Commune de résidence
La Ferté-Alais
Nom, Prénom(s)
BRUNEAU MARIE-CHRISTINE , SUZANNE
Nom d'usage
ARROYO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Lorris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/05/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/03/1995
Siret
40069629000016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de toute propriété gestion administration de tous immeubles ou biens et droits immobiliers situés en France et notamment l'acquisition d'un immeuble sis à Itteville (Essonne) rond point du domaine n 5
Adresse
5 PL DE LA COMMUNE DE PARIS
91760 , ITTEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DE PARIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/07/2024
Description
Dissolution à compter du 11/07/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 11/07/2023, siège de la liquidation : 14 villa de la treille 91590 La Ferté-Alais
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35132
Date d'ajout
17/07/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/05/2024
Numéro d'observation
35131
Date d'ajout
17/07/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 11/07/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
9134
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).