Entreprise : SA CARRIERE DU CENTRE - SIREN 400 681 896
Identité
Dénomination
SA CARRIERE DU CENTRE
SIREN (siège)
400 681 896
Date d'immatriculation au RNE
12/04/1995
Date de fin de la personne morale
11/04/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
20236 CASTIRLA FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEVERAGGI PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
CALVI
Nom, Prénom(s)
BEVERAGGI PAUL , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1938
Commune de résidence
ILE ROUSSE
Nom, Prénom(s)
COURR CATHERINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
GOUTH ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
BASTIA
Nom, Prénom(s)
NAMI JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/04/1995
Siret
40068189600017
Code APE
741J
Adresse
20236 , CASTIRLA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/03/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/10/1995
Siret
40068189600025
Nom commercial
CARRIERE DE CORTE
Enseigne
CARRIERE DE CORTE
Code APE
141A
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
EXPLOITATION DE CARRIERE, VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION.
Adresse
RTE N 200
20250 , POGGIO-DI-VENACO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POGGIO DI VENACO
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1093
Date d'ajout
16/03/2018
Description
Radiation du RCS le 16/03/2018 avec effet au 13/03/2018 PAR JUGEMENT EN DATE DU 13/03/2018 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1882
Date d'ajout
28/04/2016
Description
Remplacement d'un mandataire de justice PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA EN DATE DU 05/01/2016, ME BERNARD ROUSSEL DEMEURANT 850 RUE ETIENNE LENOIR BP 89068, 30972 NIMES CEDEX 9, A ETE DESIGNE MANDATAIRE LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DE ME PIERRE PAUL DE MORO GIAFFERI Date d'effet : 05/01/2016
Numéro d'observation
649
Date d'ajout
01/03/2006
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 17/01/2006 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A DESIGNE MR JACQUES de ZERBI EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR ANDRE ALLEGRE, JUGE SORTANT.
Numéro d'observation
2447
Date d'ajout
17/10/2002
Description
Modification autre SUIVANT ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA EN DATE DU 13/09/2002 MONSIEUR ALAIN GOUTH DEMEURANT A BASTIA (20200) 5, RUE CAMPANARI, A ETE DESIGNE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR AD HOC DE LA SOCIETE POUR EXERCER LES DROITS PROPRES DU DEBITEUR DISTINCTS DE CEUX CONFIES AU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE Date d'effet : 13/09/2002
Numéro d'observation
1394
Date d'ajout
25/05/2000
Description
(Procédures collectives) MENTION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/05/00 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE SANS PERIODE D'OBSERVATION LIQUIDATEUR : ME DE MORO GIAFFERI DEMEURANT IMMEUBLE U BOSCU D'ORU BAT B (20200) PIETRANERA JUGE COMMISSAIRE : MR ANDRE ALLEGRE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS PROVISOIREMENT FIXEE AU 02/05/00 Date d'effet : 23/05/2000
Numéro d'observation
1221
Date d'ajout
03/05/2000
Description
Déclaration de cessation des paiements MENTION D'OFFICE DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE, LE 02/05/2000
Numéro d'observation
325
Date d'ajout
27/01/2000
Description
Modification autre CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : - ANCIENNE "S.A. BEVERAGGI PASCAL - CARRIERE DU CENTRE" - NOUVELLE "SA CARRIERE DU CENTRE" Date d'effet : 01/12/1999
Numéro d'observation
2398
Date d'ajout
08/10/1999
Description
Modification autre CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL, Date d'effet : 08/03/1999
Numéro d'observation
1755
Date d'ajout
12/08/1998
Description
Modification autre SUIVANT ORDONNANCE DE MR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA EN DATE DU 02/07/98, LA MISSION DE MR ALAIN GOUTH, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, DEMEURANT A BASTIA (20200) 5 RUE CAMPANARI, A ETE PROROGEE JUSQU'AU 16/07/98 A COMPTER DU 02/07/98
Numéro d'observation
736
Date d'ajout
26/03/1998
Description
Modification autre SUIVANT ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA EN DATE DU 14/10/97, LA MISSION DE MR ALAIN GOUTH, MANDATAIRE AD'HOC, DEMEURANT A BASTIA (20200) 5 RUE CAMPANARI A ETE PROROGEE JUSQU'AU 31/12/97. A COMPTER DU 14/10/97
Numéro d'observation
737
Date d'ajout
26/03/1998
Description
Modification autre SUIVANT ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA EN DATE DU 19/12/97, LA MISSION DE MR ALAIN GOUTH, MANDATAIRE AD'HOC, DEMEURANT A BASTIA (20200) 5 RUE CAMPANARI, A ETE PROROGEE JUSQU'AU 31/01/98. A COMPTER DU 19/12/97
Numéro d'observation
738
Date d'ajout
26/03/1998
Description
Modification autre PAR ORDONNANCE DE REFERE RENDUE PAR MR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA EN DATE DU 13/02/98, MR ALAIN GOUTH, DEMEURANT A BASTIA (20200) 5 RUE CAMPANARI, A ETE DESIGNE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE JUSQU'AU 01/07/98. A COMPTER DU 13/02/98
Numéro d'observation
1495
Date d'ajout
25/07/1997
Description
Modification autre SUIVANT ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA EN DATE DU 11/07/97 MR ALAIN GOUTH DEMEURANT A BASTIA (20200) 5, RUE CAMPANARI, A ETE DESIGNE EN QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SOCIETE POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS, A COMPTER DU 11/07/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : MME SOUSSAN NEE BEVERAGGI MARCELLE VALERIE, NEE LE 04/05/1964 A BASTIA (2B)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).