Entreprise : SARL ETA VASSEUR - SIREN 400 646 980
Identité
Dénomination
SARL ETA VASSEUR
SIREN (siège)
400 646 980
Date d'immatriculation au RNE
11/04/1995
Début d’activité
01/04/1995
Date de fin de la personne morale
10/04/2045
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
La conception l'organisation et la réalisation pour le compte de tiers quelconques de tous travaux de mise en valeur et d'entretien des sols terrains et cultures ainsi que l'exécution de tous travaux relevant de l'agriculture directement ou indirectement travaux publics (accessoires)
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
870 RTE D’AUMALE 76270 BOUELLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOUELLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VASSEUR JEAN-LUC , PASCAL , GUY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Bouelles
Nom, Prénom(s)
VASSEUR JEAN-FRANCOIS , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Bouelles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
40064698000013
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La conception l'organisation et la réalisation pour le compte de tiers quelconques de tous travaux de mise en valeur et d'entretien des sols terrains et cultures ainsi que l'exécution de tous travaux relevant de l'agriculture directement ou indirectement travaux publics (accessoires)
Adresse
870 RTE D’AUMALE
76270 , BOUELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOUELLES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2265
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/04/2018 : Modifié : VASSEUR Jean-François demeurant 870 route d'Aumale 76270 Bouelles Modifié : VASSEUR Jean-Luc demeurant 870 route d'Aumale 76270 Boulles Dissolution amiable de la société à compter du 27/04/2018 Liquidateurs : VASSEUR Jean-Luc Pascal Guy - VASSEUR Jean-François-Michel (anciens gérants) Le siège de la liquidation est fixé à : le Hallais 76270 Bouelles (siège social de la société) Journal d'annonces légales : Le Havre Libre en date du 26/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Neufchatel-en-Bray ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dieppe. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dieppe décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).