Entreprise : SCI BELFRA - SIREN 400 640 199
Identité
(Entreprise radiée le 06/07/2022)
Dénomination
SCI BELFRA
SIREN (siège)
400 640 199
Date d'immatriculation au RNE
07/04/1995
Fermeture de l'établissement - 40064019900016
- Date d'effet de la fermeture : 22/03/2022
Date de fin de la personne morale
06/04/2094
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
5 RUE CHARLES PEGUY 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUVAL JOEL , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
GUISE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
40064019900016
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat, location, vente... L'achat, la location, la vente, la gérance de tous biens immobiliers, immeubles, terrains, magasins, bureaux, la participation de la sci directe ou indirecte dans toutes opérations citées ci-dessus
Adresse
5 RUE 5 rue Charles Péguy
02100 , Saint-Quentin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
06/07/2022
Description
RADIATION D'OFFICE Article R.123-136 du code de commerce. LORSQUE LE GREFFIER A PORTE AU REGISTRE UNE MENTION DE CESSATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-125 DU CODE DE COMMERCE, IL RADIE D'OFFICE LA PERSONNE QUI N'A PAS REGULARISE SA SITUATION, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'INSCRIPTION DE CETTE MENTION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/03/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/04/1995
Description
Historique : JOURNAL CONSTITUTION : L'AISNE NOUVEL LE DU 06 AVRIL 1995 DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DU 07 AVRIL 1995 29/07/1998 INSC.MOD. DEMISSION DE M R CORNET STANY DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT, A CO MPTER DU 06/05/1998 JAL LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 24/07/1998 DEPOT AU GREFFE DU 29/07/1998 30/10/19 98 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1998 * NOMINATION DE MONSIEUR DUVAL JOEL EN QUALITE DE G ERANT, A COMPTER DU 16 SEPTEMBRE 1998, POUR UNE DU REE ILLIMITEE, EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR OGNIER FRANCIS, DEMISSIONNAIRE. JOURNAL LE DEMOCRATE DE L 'AISNE DU 23 OCTOBRE 1998 DEPOT AU GREFFE DU 29 OC TOBRE 1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).