Entreprise : CUMA PAUL CODOS - SIREN 400 630 414
Identité
Dénomination
CUMA PAUL CODOS
SIREN (siège)
400 630 414
Date d'immatriculation au RNE
07/04/1995
Début d’activité
07/04/1995
Date de fin de la personne morale
06/04/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
achat de matériels pour mise à disposition aux adhérents de la coopérative agri cole et exécution de travaux agricoles
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
10837.6 EUR
Adresse du siège
5 RUE D'AURIEUX 02360 IVIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANON MATHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Saint-Clément
Nom, Prénom(s)
FEUILLET PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Mont-Saint-Jean
Nom, Prénom(s)
WOIMANT ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Iviers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/04/1995
Siret
40063041400011
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
achat de matériels pour mise à disposition aux adhérents de la coopérative agri cole et exécution de travaux agricoles
Autres Activités
achat de matériels pour mise à disposition aux adhérents de la coopérative agri cole et exécution de travaux agricoles
Adresse
5 RUE D'AURIEUX
02360 , IVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/04/1995
Description
Historique : DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DE VERVIN S LE 7 AVRIL 1995 JOURNAL DE PUBLICITE : L'AGRICUL TEUR DE L'AISNE DU 24 MARS 1995 INSC. MODIF. DU 1E R OCTOBRE 2001 AUX TERMES DE L'ASSEMBLEE DU 12 MAR S 2001, IL A ETE DECIDE LA CONVERSION DU CAPITAL S OCIAL EN EU ROS : - ANCIEN CAPITAL : 14 500 FRS - NOUVEAU CAPITAL : 10 837.6 EUROS * DEPOT D'ACTES D U 1ER OCTOBRE 2001 INSC. MODIF. DU 19 OCTOBRE 2004 AUX TERMES DE L'ASSEMBLEE DU 26 MARS 2004, IL A E TE CONSTATE : * LA DEMISSION DE MR WOIMANT ALAIN D E SES FONC TIONS DE TRESORIER ; * LA NOMINATION DE MR WOIMANT ARNAUD EN QUALITE DE PRESIDENT ; * LA NOMINATION DE MR FEUILLET PATRICK EN QUALITE DE SE CRETAIRE ; * LA NOMINATION DE MR CANON MATHIEU EN QUALITE DE TRESORIER ; * DEPOT D'ACTES DU 19 OCTOB RE 2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).