Entreprise : GAEC DU HICDE - SIREN 400 629 945
Identité
Dénomination
GAEC DU HICDE
SIREN (siège)
400 629 945
Date d'immatriculation au RNE
13/04/1995
Début d’activité
01/02/1995
Date de fin de la personne morale
12/04/2045
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
ACTIVITE AGRICOLE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
7956 EUR
Adresse du siège
LE HICDE 22250 EREAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
EREAC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLEURY PASCAL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
BROONS
Nom, Prénom(s)
FLEURY MARYSE
Nom d'usage
BOUGAULT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
BROONS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1995
Siret
40062994500017
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
ACTIVITE AGRICOLE
Autres Activités
Élevage de porcins,Élevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE HICDE
22250 , EREAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
EREAC
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1622
Date d'ajout
03/10/2007
Description
Augmentation du capital ANCIEN CAPITAL : 7.650 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 7.956 EUROS PV AGE DU 30.08.07 - DA N°A914 DU 03.10.07 Date d'effet : 17/08/2007
Numéro d'observation
834
Date d'ajout
26/05/2006
Description
Réduction du capital ANCIEN CAPITAL : 11.475 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 7.650 EUROS FIN DES FONCTIONS DE GERANTE DE MME LEMOINE PAULETTE PV AGE DU 10.03.06 - DA N°A511 DU 26.05.06 Date d'effet : 31/12/2005
Numéro d'observation
243
Date d'ajout
24/02/2003
Description
FIN DES FONCTIONS DE GERANT DE M. FLEURY GEORGES A/C DU 31.12.02 NOUVELLE ADRESSE DU GERANT M. FLEURY PASCAL : LE FOURNIL A EREAC (22) PV AGE DU 20.01.03 - DA NøA147 DU 24.02.03
Numéro d'observation
1466
Date d'ajout
28/11/2000
Description
AGREMENT D'UNE NOUVELLE ASSOCIEE GERANTE : MME FLEURY MARYSE EPOUSE DE M. BOUGAULT CHRISTOPHE, NEE LE 25.08.1972 A LEHON 22, NAT.F., LE BOUCHAIS A EREAC 22 - A COMPTER DU 01.10.2000 - CAPITAL SOCIAL AUGMENTE DE 25 271,50F IL EST PORTE DE 50 000F A 75 271.50F SA CONVERSION A EUROS S'ELEVE A LA SOMME DE 11 475 EUROS, A COMPTER DU 01.10.2000 - PV AGE 01.10.2000 - D.A.24.11.2000 NøA735 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).