Entreprise : LEBLANC SCENIQUE - SIREN 400 577 649
Identité
Dénomination
LEBLANC SCENIQUE
SIREN (siège)
400 577 649
Date d'immatriculation au RNE
07/04/1995
Date de fin de la personne morale
06/04/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA GARE 55500 NANCOIS-SUR-ORNAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAGORD JACK
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1941
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BRILLI ROLAND
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Belleville-sur-Meuse
Nom, Prénom(s)
GUILLEMANT OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Mandres-les-Roses
Nom, Prénom(s)
LEFLEUR BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1928
Commune de résidence
Colombes
Nom, Prénom(s)
MINY ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FINANSCENE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Montrouge
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
40057764900017
Code APE
454L
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Equipements scenographiques pour salles de spectacles, theatres, centres culturels, foires...,serrurerie, machinerie sceniques, sonorisation, eclairage, video, rideaux.
Adresse
RUE Rue de la Gare
55500 , Nançois-sur-Ornain - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/002026
Date d'ajout
10/09/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Bar-Le-Duc en date du 07/09/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/09/2003
Description
MODIFICATION D'OFFICE//* Par Jugement en date du 5 Septembre 2003 le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC a nomme Mr THOMAS en qualite de Juge Commissaire en remplacement de Mr MARJOLLET.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/01/2002
Description
MODIFICATION D'OFFICE//*Par Jugement en date du 18/1/2002, le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC a nomme Monsieur MARJOLLET en qualite de Juge Commissaire en remplacement de Monsieur LOMBARD.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/10/2001
Description
MODIFICATION//*ARRET d'activite a compter du 30/09/2001, Vente du fonds a la Ste Nvelle LEBLANC SCENIQUE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/09/2001
Description
MODIFICATION D'OFFICE//*Par Jugement en date du 21/09/2001, le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC a arrete le PLAN DE CESSION du Redressement Judiciaire en regime simplifie. Juge Commissaire: Mr LOMBARD. Commissaire au plan: Me DOUILLET 34, Rue du Tribel 55000 Bar Le Duc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/06/2001
Description
MODIFICATION D'OFFICE//*Par Jugement en date du 15/06/2001, le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC a prolonge jusqu'au 21/09/2001, la periode d'observation du Redressement Judiciaire en regime simplifie.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/02/2001
Description
MODIFICATION D'OFFICE//* Par jugement en date du 16/02/2001 le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC a prolonge jusqu'au 15 Juin 2001 la periode d'observation du Redressement Judiciaire en regime simplifie.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/11/2000
Description
MODIFICATION D'OFFICE//*Par declaration au Greffe en date du 27/10/2000, Monsieur Jack MAGORD, President du Conseil d'Administration a declare que son entreprise avait cesse ses paiements depuis le 26/10/2000.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/11/2000
Description
MODIFICATION D'OFFICE//*Par Jugement en date du 30/10/2000, le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC a prononce le Redressement Judiciaire en regime simplifie sur depot de bilan. Juge Commissaire: Mr LOMBARD. Representant des Creanciers: Me DOUILLET 34, Rue du Tribel 55000 Bar Le Duc. Administrateur avec mission d'assistance: Me KREBS ZA Rue des Roises 52100 BETTANCOURT LA FERREE. Date de cessation des paiements: 26/10/2000.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/1900
Description
//*Conversion du capital en euros operee d'office par le Greffier (decret ne 2001-474 du 30/05/2001).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).