Entreprise : SCI SEGUR - SIREN 400 574 463
Identité
Dénomination
SCI SEGUR
SIREN (siège)
400 574 463
Date d'immatriculation au RNE
27/06/2017
Début d’activité
01/10/2001
Date de fin de la personne morale
26/06/2094
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Achats, gestion de biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
616622.46 EUR
Adresse du siège
19 CRS DE VERDUN 33000 BORDEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Etables-sur-Mer
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LACROIX ARIANE , MARIE-ANTHIME , MAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1994
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
LACROIX COME , GAETAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1986
Commune de résidence
Saint-Alban
Nom, Prénom(s)
LACROIX DAMIEN , GAEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2001
Siret
40057446300032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achats, gestion de biens immobiliers
Autres Activités
Achats, gestion de biens immobiliers
Adresse
19 CRS DE VERDUN
33000 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2001
Siret
40057446300024
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
14 RUE ANATOLE LE BRAZ
22520 , BINIC-ETABLES-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/09/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/04/1995
Siret
40057446300016
Code APE
702A
Adresse
198 RUE FELIX FAURE
76620 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5027
Date d'ajout
27/06/2017
Description
Radiation du RCS le 27/06/2017 avec effet au 26/01/2017 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Bordeaux par suite du transfert du siège social : 14 R Anatole le Braz 22680 BINIC ETABLES SUR MER au 19 Cours de Verdun 33000 BORDEAUX.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37915
Date d'ajout
27/06/2017
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).