Entreprise : SIELECO TRANSPORT - SIREN 400 569 745
Identité
Dénomination
SIELECO TRANSPORT
SIREN (siège)
400 569 745
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1997
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
97 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
97-99
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARISSOV ANDREAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Nom, Prénom(s)
DIAKONOV IGOR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Nom, Prénom(s)
OUSTINENKO IGOR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Nom, Prénom(s)
ATLAN ROBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1929
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
TOSSOU GABRIEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Arras
Nom, Prénom(s)
SEBBAG AARON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Pantin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/08/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/03/1995
Siret
40056974500021
Nom commercial
SIELECO TRANSPORT
Code APE
634C
Origine du fonds
Création
Activité principale
ASSURER TOUTES PRESTATIONS DE TRANSITAIRE POUR LE COMPTE DE SES MANDANTS TOUTES ACTIVITES D'IMPORT EXPORT DE TOUTES MARCHANDISES
Adresse
97 AV 97-99 avenue des Champs-Élysées
75008 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
97-99
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/03/1995
Siret
40056974500013
Code APE
634C
Adresse
42 RUE GABRIEL PERI
94200 , IVRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1997B0235026
Date d'ajout
17/06/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 17/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
68490
Date d'ajout
05/01/2004
Description
PAR ORDONNACE DU 30 AVRIL 2003 LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC ME FACQUES DENIS A ETE ETENDUE
Numéro d'observation
68480
Date d'ajout
05/01/2004
Description
NOMINATION DE ME FACQUES DENIS EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR AD'HOC PAR ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2002
Numéro d'observation
12464
Date d'ajout
02/08/2002
Description
JUGEMENT DU 01.08.2002. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 022770, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 30.06.2002, JUGE COMMISSAIRE: M.SOUTUMIER, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M.MAURIAC,LIQUIDATEUR SCP BROUARD-DAUDE 34 RUE SAINTE ANNE 75001 PARIS, DELAI DE DECLARATION DES CREANCES : 2 MOIS A COMPTER DELA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
8038
Date d'ajout
15/07/2002
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 15.07.2002.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
20470
Date d'ajout
12/02/1997
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).