Entreprise : TECHNIQUE ALARME FRANCE - SIREN 400 558 110
Identité
Dénomination
TECHNIQUE ALARME FRANCE
SIREN (siège)
400 558 110
Date d'immatriculation au RNE
31/03/1995
Date de fin de la personne morale
30/03/2015
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
14 RUE DE L OREE DU BOIS 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE BOISSENART
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAPEYRONIE BRIGITTE , MARIE , FRANCE
Nom d'usage
SANSONETTI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Nandy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
40055811000021
Nom commercial
TECHNIQUE ALARME FRANCE
Code APE
453A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Vente, installation de systèmes d'alarmes chez les particuliers et les commerçants et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, fi- nancières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
14 RUE 14 Rue de l'Orée du Bois ZA Commerciales de Boissénart
77176 , Savigny-le-Temple - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE BOISSENART
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
40055811000013
Code APE
741J
Adresse
38 RUE ROBERT COUSIN
77176 , NANDY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
17/11/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 17/11/2008 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
27/03/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 27/03/2008 nommant Sté ANGEL HAZANE représentée par Me ANGEL 49-51 avenue du Président Salvador Allendé 77100 Meaux en qualité de liquidateur en remplacement de Me François COGNET
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
21/01/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 21/01/2008 nommant Mr Pierre JUDE en qualité de Juge Commissaire remplaçant
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
07/01/2008
Description
: Par ordonnance du 26 Novembre 2007 Maîtres JOUSSET et DARGENT ont été désignés co-administrateurs provisoires avec pour mission d'accomplir les actes nécessaires à la gestion de l'étude de Maître François COGNET à compter du 1er Décembre 2007
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
20/11/2001
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 19/11/2001 condamnant Mme SANSONETTI Brigitte Marie France née LAPEYRONIE à supporter les dettes sociales à concurrence de la somme de 50.000,00 Francs.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
20/06/2001
Description
: Par Jugement en date du 18/06/2001 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé MME LAPEYRONIE BRIGITTE MARIE FRANCE épouse SANSONETTI en qualité de Liquidateur Amiable
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
24/03/2000
Description
: Par arrêt en date du 07/03/2000, la Cour d'Appel de PARIS a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de MELUN en date du 12/07/1999, en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société ELITE PROTECTION ELECTRONIQUE
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/07/1999
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 12/07/1999 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maitre COGNET François 52 RUE DAJOT 77000 MELUN
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
14/06/1999
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 14/06/1999 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire Cessation des paiements en date du 01/01/1998. Juge Commissaire : M SCIALOM OLLIVIER ALBERT Représentant des Créanciers : Maitre COGNET François 52 RUE DAJOT 77000 MELUN
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/04/1995
Description
Historique des observations depuis le 03/04/1995 : PUBLICITE STATUTS : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE. Par ordonnance en date du 22.02.1999, Monsieur le Juge commis à la surveillance du Registre du Commerce a ordonné la mention de cessation d'activité de l'entreprise à l'adresse susmentionnée.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 22/02/1999.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LJ 2002-01-01 OUVERT. PROCEDURE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).