Entreprise : BISTROT DES CHAMPS - SIREN 400 541 389
Identité
(Entreprise radiée le 07/02/2024)
Dénomination
BISTROT DES CHAMPS
SIREN (siège)
400 541 389
Date d'immatriculation au RNE
06/04/1995
Date de fin de la personne morale
05/04/2094
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
MANOIR DE LA VILLE GOURIO 22400 MORIEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Morieux
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOURIO MICHELE , GENEVIEVE , FRANCINE
Nom d'usage
GUIHOT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Lamballe-Armor
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/05/2009
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1995
Siret
40054138900013
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
MANOIR DE LA VILLE GOURIO
22400 , MORIEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Morieux
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1995
Siret
40054138900021
Enseigne
BISTROT DE LA MER
Code APE
553A
Adresse
45 RUE PLAGE DES VALLEES
22370 , PLENEUF-VAL-ANDRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2436
Date d'ajout
07/02/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Saint-Brieuc le 07/02/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5046
Date d'ajout
12/08/2009
Description
Cessation d'activité à compter du 14/05/2009 Fin de la location gérance- reprise du fonds par le propriétaire Mr GUIHOT Edouard
Numéro d'observation
346
Date d'ajout
30/01/1998
Description
NOMINATION DE MME MICHELE GUIHOT EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR ROGER BARON DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU :27/08/97
Numéro d'observation
2697
Date d'ajout
17/09/1997
Description
SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SIS A PLENEUF VAL ANDRE, 45 RUE DE LA PLAGE DES VALLEES (FIN DE LA LOCATION GERANCE) A COMPTER DU :31/10/96 ENSEIGNE : BISTROT DE LA MER
Numéro d'observation
459
Date d'ajout
11/02/1997
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital A COMPTER DU :29/08/96
Numéro d'observation
2585
Date d'ajout
20/09/1995
Description
PRISE EN LOCATION GERANCE D'UN FONDS DE RESTAURANT CREPERIE DEBIT DE BOISSONS LICENCE IV SIS A PLENEUF VAL ANDRE 22370, 45 RUE DE LA PLAGE DES VALLEES A MONSIEUR ROGER BARON A COMPTER DU 15.06.1995. ENSEIGNE : BISTROT DE LA MER
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).