Entreprise : MEULEMAN PONT L'EVEQUE - SIREN 400 540 571
Identité
Dénomination
MEULEMAN PONT L'EVEQUE
SIREN (siège)
400 540 571
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1995
Début d’activité
05/04/1995
Date de fin de la personne morale
04/04/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'achat, la prise à bail, avec ou sans promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
182.94 EUR
Adresse du siège
6 RUE HAMELIN 14130 PONT L'EVEQUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEULEMAN PATRICE , PASCAL , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Caumont-l'Eventé
Nom, Prénom(s)
MEULEMAN BENOIT , ETIENNE , MARTIAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Bois guillaume
Dénomination
PABEMEULEMAN
Qualité
Autre
Commune de résidence
Pont l'évêque
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/04/1995
Siret
40054057100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'achat, la prise à bail, avec ou sans promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Autres Activités
L'achat, la prise à bail, avec ou sans promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Adresse
6 RUE HAMELIN
14130 , PONT L'EVEQUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3159
Date d'ajout
23/11/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/10/2010 : Partant : MEULEMAN PASCAL Marie-Laure Thérèse Christine, Co-Gérant associé Nouveau : SC PABEMEULEMAN, Associé Société Civile Changement de qualité : MEULEMAN Patrice Pascal François, Co-Gérant associé devient Co-Gérant non associé Changement de qualité : MEULEMAN Benoit Etienne Martial, Co-Gérant associé devient Co-Gérant non associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 200.00 FRF nouveau montant : 182.94 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).