Entreprise : EARL MOULIN DU DUC - SIREN 400 483 210
Identité
Dénomination
EARL MOULIN DU DUC
SIREN (siège)
400 483 210
Date d'immatriculation au RNE
04/04/1995
Début d’activité
01/10/1994
Date de fin de la personne morale
03/04/2094
Date de clôture
30/09
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Activité principale
L'exercice d'une activité agricole dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial et dans les limites définies par la loi.
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
210000 EUR
Adresse du siège
LE MOULIN DU DUC 29190 LANNEDERN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COCHENNEC DAVID
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Lannédern
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1994
Siret
40048321000011
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exercice d'une activité agricole dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial et dans les limites définies par la loi.
Autres Activités
Elevage de porcins,Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE MOULIN DU DUC
29190 , LANNEDERN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6131
Date d'ajout
12/11/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2007 : Partant : COCHENNEC Jean, GÉRANT(E) La société est réduite à un associé unique à compter du 01/07/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2393
Date d'ajout
27/04/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 31/12/2006 : PARTANT : COCHENNEC MARIE-MADELEINE, CO-GÉRANT CHANGEMENT DE QUALITE : COCHENNEC DAVID, CO-GÉRANT DEVIENT GÉRANT(E)
Numéro d'observation
4625
Date d'ajout
08/10/2001
Description
Augmentation du capital 150 000 FRS A 1 400 000 FRS CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS, SOIT 210 000 EUROS, APRES UNE REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOMME DE 22 490,30 FRS MR COCHENNEC (DAVID) EST NOMME GERANT Date d'effet : 01/07/2001
Numéro d'observation
4624
Date d'ajout
08/10/2001
Description
Réduction du capital RAMENE DE 670 000 FRS A 150 000 FRS Date d'effet : 14/06/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).