Entreprise : SCI LES BEIGNEROTS - SIREN 400 470 878
Identité
Dénomination
SCI LES BEIGNEROTS
SIREN (siège)
400 470 878
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Début d’activité
01/03/1995
Date de fin de la personne morale
12/01/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition et gestion patrimoine immobilier par vente, achat, apports en société, location de tous biens et droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
118910.23 EUR
Adresse du siège
9 RTE DE CIRY 71420 GENELARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAPALUS GERARD , MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Génelard
Nom, Prénom(s)
LAPALUS GILBERT , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Génelard
Nom, Prénom(s)
LAPALUS CHRISTIAN , DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Montceau-les-Mines
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1995
Siret
40047087800010
Nom commercial
SCI LES BEIGNEROTS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion patrimoine immobilier par vente, achat, apports en société, location de tous biens et droits immobiliers
Autres Activités
Acquisition et gestion patrimoine immobilier par vente, achat, apports en société, location de tous biens et droits immobiliers
Adresse
9 RTE DE CIRY
71420 , GENELARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9 Route de Ciry
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/003416
Date d'ajout
25/05/2021
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur LAPALUS Gérard Ancienne Adresse : Lieu-dit Laugère 71420 GENELARD Nouvelle Adresse : 33 Lieu-dit Laugère 71420 GENELARD
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/003416
Date d'ajout
25/05/2021
Description
Modification relative aux dirigeants LAPALUS Henri nom d'usage : LAPALUS Henri n'est plus gérant LAPALUS Gérard Maurice nom d'usage : LAPALUS Gérard devient gérant à compter du 17/12/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 780 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 118 910.23 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 07 avril 1995 -No A150 - DOCUMENTS AP du 17 mars 1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).