Entreprise : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU BRAY - SIREN 400 458 816
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU BRAY
Sigle
GFA
SIREN (siège)
400 458 816
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1995
Début d’activité
01/03/1995
Date de fin de la personne morale
29/03/2094
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Qualité
Actif agricole
Capital social
14100 EUR
Adresse du siège
LE BRAY 53480 VAIGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNIER PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Vaiges
Nom, Prénom(s)
MONNIER GILLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
La Chapelle Rainsouin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1995
Siret
40045881600016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole, Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Autres Activités
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE BRAY
53480 , VAIGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/03/1995
Siret
40045881600024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE BRAY
53480 , VAIGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1418
Date d'ajout
06/03/2019
Description
Réduction de capital à compter du 31/12/2018 Ancien : 21 150 EUR Nouveau : 14 100 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2018 : Partant : MONNIER Jean-Baptiste, Gérant, Associé Partant : MONNIER Solange, Gérant, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).