Entreprise : SCI KER FAUCON - SIREN 400 453 148
Identité
Dénomination
SCI KER FAUCON
SIREN (siège)
400 453 148
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1995
Début d’activité
14/02/1995
Date de fin de la personne morale
22/03/2045
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'achat, la propriété, la gestion, l'administration, la jouissance, la location et plus généralement l'exploitation et la mise en valeur d'une propriété située à Nevez 29 au lieudit "port Manech", 49 rue Armor
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
99244.31 EUR
Adresse du siège
22 AV DU GENERAL SARRAIL 78400 CHATOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAUCON VIOLAINE
Nom d'usage
TILLIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Croissy-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
FAUCON HELENE
Nom d'usage
EYMARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
La Celle Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
FAUCON PIERRE-ETIENNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Nom, Prénom(s)
FAUCON CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Fourqueux
Nom, Prénom(s)
FAUCON BENOIT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Pontoise
Nom, Prénom(s)
FAUCON GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Loperhet
Nom, Prénom(s)
FAUCON ANNE-CLAIRE
Nom d'usage
LE POTIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Nom, Prénom(s)
HURE COLETTE
Nom d'usage
FAUCON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1928
Commune de résidence
Chatou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/02/1995
Siret
40045314800027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'achat, la propriété, la gestion, l'administration, la jouissance, la location et plus généralement l'exploitation et la mise en valeur d'une propriété située à Nevez 29 au lieudit "port Manech", 49 rue Armor
Autres Activités
L'achat, la propriété, la gestion, l'administration, la jouissance, la location et plus généralement l'exploitation et la mise en valeur d'une propriété située à Nevez 29 au lieudit "port Manech", 49 rue Armor
Adresse
22 AV DU GENERAL SARRAIL
78400 , CHATOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/11/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/02/1995
Siret
40045314800019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
42 RUE DES ECOLES
78400 , CHATOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
53774
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 117 RUE des Neauphles 78112 FOURQUEUX, Nouvelle adresse: 117 RUE des Neauphles FOURQUEUX 78112 ST GERMAIN EN LAYE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27549
Date d'ajout
18/12/2009
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce. .
Numéro d'observation
32568
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).