Entreprise : GESTION DES PARTICIPATIONS PUECH - SIREN 400 440 608
Identité
(Entreprise radiée le 11/06/2024)
Dénomination
GESTION DES PARTICIPATIONS PUECH
Sigle
SC GPP
SIREN (siège)
400 440 608
Date d'immatriculation au RNE
23/01/2003
Date de fin de la personne morale
22/01/2094
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Puech JEAN-CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Nom, Prénom(s)
Puech OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Nom, Prénom(s)
LADOUS GENEVIEVE
Nom d'usage
PUECH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Dénomination
CECO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/01/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/09/2002
Siret
40044060800034
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
19 RUE NATIONALE
45320 , COURTENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/09/2002
Siret
40044060800042
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion de participation
Adresse
8 RUE DE LA BIENFAISANCE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1995
Siret
40044060800018
Code APE
741J
Adresse
99 RUE DE PARIS
77200 , TORCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
40044060800026
Code APE
741J
Adresse
101 RUE DE PARIS
77200 , TORCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2023D0388113
Date d'ajout
11/06/2024
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2023D038819
Date d'ajout
05/06/2024
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2023, JOURNAL PUBLICATEUR : Affiches Parisiennes DU : 28-02-2024, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
26/06/2023
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 8 rue de la Bienfaisance 75008 Paris RCS Paris 2023 D 3881 LE 03-01-2023
Numéro d'observation
2023D038811
Date d'ajout
23/06/2023
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de l'acte constitutif au greffe de Meaux
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).