Entreprise : CUMA DE DENAT-LAMILLARIE - SIREN 400 437 851
Identité
Dénomination
CUMA DE DENAT-LAMILLARIE
SIREN (siège)
400 437 851
Date d'immatriculation au RNE
12/04/1995
Début d’activité
20/02/1995
Date de fin de la personne morale
11/04/2094
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Prestations de services en agriculture
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
35288 EUR
Adresse du siège
LA MARMANDIE 81120 DENAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAISSE JEAN-MARC , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Lamillarié
Nom, Prénom(s)
ESTEVENY ERIC , HUBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Dénat
Nom, Prénom(s)
FLOTTARD LANDRY , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Lamillarié
Nom, Prénom(s)
MAHUZIES MAXIME , JOEL , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1999
Commune de résidence
Lamillarié
Nom, Prénom(s)
MOLINIER GILLES , RENE , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Dénat
Nom, Prénom(s)
RIVIERE JEROME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Lamillarié
Nom, Prénom(s)
ROUQUETTE REMI , MICHEL , ELIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Lamillarié
Nom, Prénom(s)
SOREZE NICOLAS , JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Lamillarié
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/02/1995
Siret
40043785100019
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prestations de services en agriculture
Adresse
LA MARMANDIE
81120 , DENAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3277
Date d'ajout
12/12/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/09/2013 : Partant : FLOTTARD Alain Jean-François, Trésorier Partant : GINESTE Olivier Léon Roger, Vice-président Nouveau : FLOTTARD Landry, Pierre, Vice-président Nouveau : SOREZE Nicolas, Jérôme, Secrétaire Changement de qualité : MOLINIER Gilles, René, Claude, Administrateur devient Président Changement de qualité : ESTEVENY Eric, Hubert, Président devient Administrateur Changement de qualité : BAISSE Jean-Marc, Claude, Administrateur devient Trésorier
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).