Entreprise : L'ECOLE METIERS DE L'INFORMATION-CFD - SIREN 400 396 222
Identité
Dénomination
L'ECOLE METIERS DE L'INFORMATION-CFD
SIREN (siège)
400 396 222
Date d'immatriculation au RNE
22/03/1995
Début d’activité
01/09/2015
Date de fin de la personne morale
21/03/2094
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme coopérative de production à conseil d'administration (SCOP)
Activité principale
Formation continue
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Capital minimum
19056.13 EUR
Adresse du siège
10 RUE DES PRAIRIES 75020 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAVAMUEL GONZALEZ FIDEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Le Pre Saint Gervais
Nom, Prénom(s)
Catherine LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Mereville
Nom, Prénom(s)
Jacquet JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LONGERINAS FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
LENTAIGNE MARIE-GENEVIEVE , ODILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Les Lilas
Nom, Prénom(s)
JULES ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Noisy-le-Sec
Nom, Prénom(s)
Cahn NATHALIE
Nom d'usage
Weil
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Regnault FABIENNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Kalouguine TATIANA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Eloy DAVID
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Montreuil
Nom, Prénom(s)
Barrau CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Créteil
Dénomination
AUDIT ET COMMUNICATION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDIT COMMUNICATION SCOFI SIGMA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2015
Siret
40039622200038
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Formation continue
Adresse
10 RUE DES PRAIRIES
75020 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/03/1995
Siret
40039622200012
Code APE
804C
Adresse
12 RUE LEOPOLD BELLAN
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/12/1997
Siret
40039622200020
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Nature de l'établissement
Activité principale
Formation continue d'adultes
Adresse
7 RUE DES PETITES ECURIES
75010 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
7 A 9
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1995B0450587
Date d'ajout
05/09/2024
Description
Le Tribunal de commerce de PARIS, a prononcé en date du 05/09/2024, la résolution du plan de sauvegarde et ouvre le redressement judiciaire sous le numéro : P202402693, fixe la période d'observation à 6 mois, date de cessation des paiements le 22/07/2024, et a désigné : juge commissaire M. Michel Teytu administrateur SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris, , avec les pouvoirs d'assister, mandataire judiciaire SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, . Les déclarations de créances sont a déposer auprès du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1995B0450565
Date d'ajout
19/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 19/07/2017 arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne M. François Longerinas, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 7 ans. Désigne SELARLU Catherine Poli en la personne de Me Catherine Poli Commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de SELARLU Catherine Poli en la personne de Me Catherine Poli , 8 rue Blanche 75009 Paris , Administrateur, maintient SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier , 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris , Mandataire judiciaire, maintient M. Bégon-Lours , Juge-commissaire, sous le numéro P201601258.
Numéro d'observation
63
Date d'ajout
02/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 02/05/2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 03/05/2017, soit jusqu'au 03/08/2017
Numéro d'observation
59
Date d'ajout
24/10/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24-10-2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 03-11-2016, soit jusqu'au 03-05-2017
Numéro d'observation
57
Date d'ajout
03/05/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 03/05/2016 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P201601258 et a désigné juge commissaire : M. Jean-pierre Bégon-Lours, administrateur : SELARLU Catherine Poli en la personne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris, avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 03/11/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).