Entreprise : SCEA DU MONT SPIN - SIREN 400 389 946
Identité
Dénomination
SCEA DU MONT SPIN
Sigle
SCEA DU MONT SPIN
SIREN (siège)
400 389 946
Date d'immatriculation au RNE
24/03/1995
Début d’activité
01/03/1995
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
exercice d'activités réputées agricoles et notamment l'exploitation de tout domaine agricole et plus particulièrement celui sis à aguilcourt exercice d'activités réputées agricoles et notamment l'exploitation de tout domaine agricole et plus particulièrement celui sis à aguilcourt
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
475640.93 EUR
Adresse du siège
3 RUE RENE CAGNIART 02190 AGUILCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CALAIS PILLOT
Nom d'usage
DE VRIENDT FLORENCE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Filain
Dénomination
IRIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Filain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1995
Siret
40038994600015
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exercice d'activités réputées agricoles et notamment l'exploitation de tout domaine agricole et plus particulièrement celui sis à aguilcourt exercice d'activités réputées agricoles et notamment l'exploitation de tout domaine agricole et plus particulièrement celui sis à aguilcourt
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
3 RUE RENE CAGNIART
02190 , AGUILCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
25/08/2008
Description
--- RETRAIT D'ASSOCIE(S) A compter du 16.06.08 départ de Madame MORIN Françoise épouse CAGNIART en qualité d'associée. - DATE D'EFFET : 16/06/2008
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/08/2008
Description
--- MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE A COMPTER DU 16/06/2008 CHANGEMENT FORME JURIDIQUE DE EARL DU MONT SPIN A SCEA DU MONT SPIN ET NOMINATION EN QUALITE DE GERANT ASSOCIE DE MME DE VRIENDT née CALAIS PILLOT Florence EN REMPLACEMENT DE MR CAGNIARTMICHEL DEMISSIONNAIRE ET DE LA SOCIETE CIVILE IRIS EN QUALITE D'ASSOCIE.LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 20/06/2008 - DATE D'EFFET : 16/06/2008
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 3 120 000.00 FRF nouveau montant : 4 75 640.93 EUR
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/03/1995
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A135 le 24/03/1995 --- Publicité a u Journal : L'AGRICULTEUR --- Parution au Journal le 10/03/1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).