Entreprise : UNILEC - SIREN 400 335 832
Identité
Dénomination
UNILEC
SIREN (siège)
400 335 832
Date d'immatriculation au RNE
28/07/2006
Début d’activité
27/02/1995
Date de fin de la personne morale
27/03/2094
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Union de coopératives de commerçants détaillants et soutien du mouvement E.Leclerc à l'international en fournissant l'aide appropriée à ses coopérateurs et en prenant des participations dans les sociétés exploitant des magasins à l'enseigne E.Leclerc
Code APE
9412Z - Activités des organisations professionnelles
Capital minimum
8790667.68 EUR
Adresse du siège
26 QUAI 26 Quai Marcel Boyer 94200 Ivry-sur-Seine FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
GROSDEMANGE MATTHIEU
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Vittel
Nom, Prénom(s)
PIERONNE STEEVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Criel-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
VALLOIS JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Bruges
Nom, Prénom(s)
DALLA SEGA ADRIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Saint-Cyr-sur-Morin
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
BM&A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/02/1995
Siret
40033583200020
Code APE
9412Z - Activités des organisations professionnelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Union de coopératives de commerçants détaillants et soutien du mouvement E.Leclerc à l'international en fournissant l'aide appropriée à ses coopérateurs et en prenant des participations dans les sociétés exploitant des magasins à l'enseigne E.Leclerc.
Adresse
26 QUAI 26 Quai Marcel Boyer
94200 , Ivry-sur-Seine - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/2006
Type d'établissement
Secondaire
Siret
40033583200012
Adresse
52 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/07/2006
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/12/2003
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 28/10/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).