Entreprise : DAVID ET GENDRE DEMENAGEMENTS - SIREN 400 332 342
Identité
(Entreprise radiée le 29/04/2021)
Dénomination
DAVID ET GENDRE DEMENAGEMENTS
SIREN (siège)
400 332 342
Date d'immatriculation au RNE
17/03/1995
Date de fin de la personne morale
16/03/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
67 C QUAI HENRI CHAVIGNY 41000 BLOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURANT ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
SAINT GERVAIS LA FORET
Nom, Prénom(s)
BOURNEIL EVELYNE
Nom d'usage
COURANT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
VINEUIL
Nom, Prénom(s)
COURANT RENE , JOSEPH , GERARD , DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
VINEUIL
Dénomination
OREX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ORLEANS
Dénomination
PERRUCHOT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BLOIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/08/2000
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
40033234200023
Code APE
602N
Origine du fonds
Achat
Activité principale
TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES ET ACTIVITES AUXILIAIRES POUR TRANSPORTS TOUS ENTREPOSAGES ET LOGISTIQUE, DEMENAGEMENTS, GARDE-MEUBLES, MESSAGERIES, TRANSPORTS ROUTIERS ET LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES (TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES - LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AFFECTES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
Adresse
67 C QUAI
41000 , BLOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
67C, QUAI HENRI CHAVIGNY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4013
Date d'ajout
29/04/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4588
Date d'ajout
18/11/2005
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 18/11/2005 Date d'effet : 18/11/2005
Numéro d'observation
2939
Date d'ajout
19/09/2001
Description
CESSION DU FONDS A LA SOCIETE NOUVELLE AUX PROFESSIONNELS REUNIS DE TOURS A COMPTER DU 31/10/2000
Numéro d'observation
180
Date d'ajout
19/01/2001
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PAR JUGEMENT DU 12/01/2001 DESIGNE COMME JUGE-COMMISSAIRE M. BLOMMAERS EN REMPLACEMENT DE M. MONGE Date d'effet : 12/01/2001
Numéro d'observation
2755
Date d'ajout
20/09/2000
Description
CESSATION D'ACTIVITE AVEC MAINTIEN DE L'IMMATRICULATION AU RCS POUR LES BESOINS DE LA PROCEDURE (LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 04/08/00) Date d'effet : 19/09/2000
Numéro d'observation
2346
Date d'ajout
04/08/2000
Description
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLOIS STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE,FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 01/08/2000, NOMME COMME JUGE COMMISSAIRE M. MONGE ET ME LAVALLART,12 PLACE JEAN JAURES A BLOIS COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR PAR JUGEMENT DU 04/08/2000
Numéro d'observation
2313
Date d'ajout
01/08/2000
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS ET DEPOT DE BILAN EFFECTUES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS EN DATE DU 01/08/2000
Numéro d'observation
1686
Date d'ajout
23/06/1997
Description
NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA 1/2 DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 26/10/1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ATTESTATION DELIVREE PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT SERVICE DES TRANSPORTS LE 19/12/1995 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).