Entreprise : G.I.H. - SIREN 400 331 633
Identité
(Entreprise radiée le 03/06/2021)
Dénomination
G.I.H.
SIREN (siège)
400 331 633
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2007
Date de fin de la personne morale
12/02/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
3 RUE KLEBER 59493 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
M. GIRAULT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHANFELAERE PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
SINEKO JEAN , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Nom, Prénom(s)
GIRAULT LAURENT , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Villeneuve d'Ascq
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER FRANCOISE
Nom d'usage
GIRAULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Villeneuve d'Ascq
Nom, Prénom(s)
DUBOURG BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2011
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/01/1995
Siret
40033163300018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 RUE KLEBER
59493 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
M. GIRAULT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
03/06/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/02/2013
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-05-2011, JOURNAL PUBLICATEUR : La Croix du Nord DU : 21-12-2012 - ADRESSE DE LIQUIDATION : 235 rue DES FUSILLES 59650 VILLENEUVE D'ASCQ.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décre t N° 88-38 du 13/01/1988) cette entreprise immatri culée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE é tait précédemment immatriculée au Greffe du Tribun al de Commerce de ROUBAIX TOURCOING.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/03/1995
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE: LA GAZETTE DU 18/ 2/1995
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/03/1995
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 14-01-1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).