Entreprise : EARL DE LA VALOTTE - SIREN 400 330 122
Identité
Dénomination
EARL DE LA VALOTTE
SIREN (siège)
400 330 122
Date d'immatriculation au RNE
21/03/1995
Début d’activité
01/01/2007
Date de fin de la personne morale
20/03/2040
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
MISE EN VALEUR, EN COMMUN, D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
177450 EUR
Adresse du siège
LA VALOTTE 71300 ST BERAIN SOUS SANVIGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEZE DENIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
MONTCEAU LES MINES
Nom, Prénom(s)
PERRAULT FLORENCE
Nom d'usage
CHEZE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
40033012200021
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Élevage de bovins
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA VALOTTE
71300 , ST BERAIN SOUS SANVIGNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/02/1995
Siret
40033012200013
Code APE
013Z
Adresse
PAR MR CHEZE MAURICE
71710 , CHARMOY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
188
Date d'ajout
31/01/2007
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01/01/2007 ANCIENNE FORME : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) NOUVELLE FORME : EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EARL) CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 01/01/2007 ANCIENNE : GAEC DU CHAMP LAMOUR NOUVELLE : EARL DE LA VALOTTE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 01/01/2007 : ANCIENNE ADRESSE : CHARMOY 71710 MONTCENIS NOUVELLE ADRESSE : LA VALOTTE 71300 SAINT BERAIN SOUS SANVIGNES MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 15/11/2006 : PARTANT : CHEZE BERNADETTE, DENISE, FRANCOISE, GÉRANT(E) JOURNAL ANNONCES LEGALES "EXPLOITANT AGRICOLE DE SAONE ET LOIRE" DU 12/01/2007
Numéro d'observation
604
Date d'ajout
08/11/1999
Description
ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 04/11/99 : - MODIFICATION DE CAPITAL SOCIAL POUR LE PORTER DE 1 164 000 FRANCS A 177 450 EUROS - DEMISSION DE MONSIEUR CHEZE MAURICE DE SES FONCTIONS DE GERANT ET NOMINATION DE MME NOIZILLIER BERNADETTE ET MME PERRAULT FLORENCE EN QUALITE DE GERANTES A COMPTER DU 01 JANVIER 2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).