Entreprise : SCI DES ILES SALAVERT - SIREN 400 326 997
Identité
Dénomination
SCI DES ILES SALAVERT
SIREN (siège)
400 326 997
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1995
Début d’activité
13/01/1995
Date de fin de la personne morale
25/05/2055
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
LA PROPRIETE, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES ET DE TOUTES VALEURS MOBILIERS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE, PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT OU AUTREMENT
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
234000 EUR
Adresse du siège
LE PONT DOUBLE 26290 DONZERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEDEL EUGENE , JEAN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Bourg-Saint-Andéol
Nom, Prénom(s)
TERRASSE AMANDINE , FRANCOISE , EVELYNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1982
Commune de résidence
Bourg-Saint-Andéol
Nom, Prénom(s)
TERRASSE FLEUR , LYDIE , JEANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Bourg-Saint-Andéol
Dénomination
FABEMI IMMOBILIER
Qualité
Autre
Commune de résidence
Donzère
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/01/1995
Siret
40032699700014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES ET DE TOUTES VALEURS MOBILIERS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE, PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT OU AUTREMENT
Autres Activités
LA PROPRIETE, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES ET DE TOUTES VALEURS MOBILIERS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE, PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT OU AUTREMENT
Adresse
LE PONT DOUBLE
26290 , DONZERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F01/001413
Date d'ajout
03/08/2001
Description
SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 3 MARS 2001 SUITE AU DECES DE MME TERRASSE NADINE CO-GERANTE, SURVENU LE 31 DECEMBRE 2000 L'ASSEMBLEE A DECIDE DE NE PAS POURVOIR A SON REMPLACEMENT MR JEAN-PIERRE BEDEL RESTE SEUL GERANT JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 30/06/01 EFFET A COMPTER DU 03/03/01
Numéro d'observation
F96/000428
Date d'ajout
29/02/1996
Description
Augmentation du capital AUX TERMES D'UN ACTE NOTARIE EN DATE DU 27 DECEMBRE 1995, LES ASSOCIES DE LA SCI ONT DECIDE D'AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL DE 1.060.000F AFIN DE LE PORTER A 1.560.000 F. JOURNAL PUBLICATEUR: L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 27.01.96 DEPOT D'ACTE NÈ215 DU 29.02.96 EFFET AU 27.12.95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 560 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 237 820.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).