Entreprise : SCI FRANKLIN - SIREN 400 323 663
Identité
Dénomination
SCI FRANKLIN
SIREN (siège)
400 323 663
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1995
Date de fin de la personne morale
02/04/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
487836.86 EUR
Adresse du siège
GOURNIER 26200 MONTELIMAR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRE DELPHINE , CECILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Cabannes
Nom, Prénom(s)
ANDRE PASCALE , MARIE , ALICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Val-d'Isère
Dénomination
SCI CHARDEL
Qualité
Autre
Commune de résidence
Cabannes
Dénomination
CHARLES ANDRE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Montélimar
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/03/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/04/1995
Siret
40032366300031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, PROPRIETE, ADMINISTRATION EXPLOITATION, PRISE A BAIL DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS
Adresse
ZI DU GOURNIER
26200 , Montélimar - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/03/1995
Siret
40032366300015
Code APE
702A
Adresse
CHE DE MARGERIE
26200 , MONTELIMAR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
40032366300023
Code APE
702A
Adresse
AV JOHN KENNEDY
26200 , MONTELIMAR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE VENITIEN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/002795
Date d'ajout
08/11/2007
Description
Changement de gérant SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 21/0507, DEMISSION DE MR ANDRE FRANCOIS DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT. MME ANDRE DELPHINE RESTE SEULE GERANTE. JOURNAL PUBLICATEUR : DROME HEBDO DU 26/10/07 DEPOT D'ACTE N° A 1600 DU 08/11/07 date d'effet : 26/04/2007
Numéro d'observation
F03/000555
Date d'ajout
14/03/2003
Description
SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 6 DECEMBRE 2002 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE MONTELIMAR (26200) LE VENITIEN AVENUE KENNEDY A MONTELIMAR (26200) ZONE INDUSTRIELLE DU GOURNIER DEPOT D'ACTES Nø 379 DU 14/03/03 JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 18/01/03 EFFET A COMPTER DU 01/01/03
Numéro d'observation
F01/000840
Date d'ajout
10/05/2001
Description
SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 26 OCTOBRE 2000 DEMISSION DE LEURS FONCTIONS DE CO-GERANTS DE MR JEROME ANDRE ET DE MLLE PASCALE ANDRE NOMINATION EN QUALITE DE NOUVEAUX CO-GERANTS DE MME DELPHINE PIC ET DE MR FRANCOIS ANDRE EFFET A COMPTER DU 15/09/00 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE MONTELIMAR CHEMIN DE MARGERIE A MONTELIMAR LE VENITIEN AVENUE KENNEDY JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 10/02/01 DEPOT D'ACTE Nø 514 DU 10/05/01 EFFET A COMPTER DU 01/01/01
Numéro d'observation
F99/000023
Date d'ajout
07/01/1999
Description
CHANGEMENT DE COGERANT COGERANT PARTANT : M. FRANCOIS MISTRAL BERNARD NOUVEAU COGERANT : M. JEROME ANDRE EFFET A COMPTER DU 01/10/98
Numéro d'observation
F95/001776
Date d'ajout
06/10/1995
Description
Changement de gérant AUX TERMES D'UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 8 AVRIL 1995, LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES A NOMME EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACE MENT DE M.GUY BESSON DEMISSIONNAIRE, MELLE PASCALE ANDRE, DOMICILIEE CHE- MIN DE MARGERIE-26200-MONTELIMAR. DEPOT D'ACTE NÈ814 DU 05.10.95 JOURNAL PUBLICATEUR: L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 29.07.95 EFFET AU 08.04.95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 487 836.86 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).