Entreprise : SCI EMERALD - SIREN 400 248 209
Identité
(Entreprise radiée le 08/07/2021)
Dénomination
SCI EMERALD
SIREN (siège)
400 248 209
Date d'immatriculation au RNE
20/03/1995
Fermeture de l'établissement - 40024820900027
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Fermeture de l'établissement - 40024820900019
- Date d'effet de la fermeture : 10/11/2020
Date de fin de la personne morale
19/03/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
7 ALL JEAN PHILIPPE RAMEAU 38130 ECHIROLLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
YON BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Échirolles
Nom, Prénom(s)
LENÔTRE-ANCION ARMELLE , FREDERIQUE
Nom d'usage
YON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Échirolles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/11/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1995
Siret
40024820900019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
120 CRS JEAN JAURES
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1995
Siret
40024820900027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, administration de divers biens immobiliers.
Adresse
7 ALL 7 Allée Jean-Philippe Rameau
38130 , Échirolles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/019135
Date d'ajout
08/07/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2020 - Siège de la liquidation : 7 Allée Jean-Philippe Rameau 38130 ECHIROLLES - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 02/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/019139
Date d'ajout
08/07/2021
Description
Radiation en date du 08/07/2021 - Clôture des opérations de liquidation 31/12/2020 (Assemblée générale en date du 31/12/2020).
Numéro d'observation
F20/024475
Date d'ajout
24/12/2020
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 120 Cours Jean Jaurès 38000 GRENOBLE au 7 Allée Jean-Philippe Rameau 38130 ECHIROLLES à compter du 10/11/2020.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépot le 03.03.1995 TERRE DAUPHINOISE DU 22.02.1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).