Entreprise : SCI DU PIGEONNIER - SIREN 400 233 508
Identité
Dénomination
SCI DU PIGEONNIER
SIREN (siège)
400 233 508
Date d'immatriculation au RNE
01/03/2012
Début d’activité
01/04/2004
Date de fin de la personne morale
28/02/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la construction et la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la vente et la location d'Imme
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
105 RUE FRANKLIN 49100 ANGERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAZANTAY SOPHIE
Nom d'usage
RAUTURIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Mûrs-Erigné
Nom, Prénom(s)
CARRIERE THIERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
GANDON STEPHANE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Saint-Léger-de-Linières
Nom, Prénom(s)
LECH NADIA
Nom d'usage
CARRIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
LIZAMBARD STEPHANIE
Nom d'usage
GANDON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Saint-Léger-de-Linières
Nom, Prénom(s)
RAUTURIER PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Mûrs-Erigné
Nom, Prénom(s)
SITBON GILLES , ALBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Avrillé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
40023350800037
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la construction et la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la vente et la location d'Imme
Autres Activités
L'acquisition, la construction et la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la vente et la location d'Imme
Adresse
105 RUE FRANKLIN
49100 , ANGERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/1993
Siret
40023350800011
Code APE
702A
Adresse
LA TALUERE
49390 , VERNANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
40023350800029
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
LES FORGES
53290 , SAINT-BRICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3003
Date d'ajout
01/03/2012
Description
transfert de siège social et principal à compter du 31/01/2012 de Saint Brice (53290) - les Forges à Angers (49100) - 105 rue Franklin Modification ou nomination de dirigeant(s) à compter du 02/01/2012 Partant : COLOMBANI Sabine, gérante Modification ou nomination de dirigeant(s) à compter du 31/01/2012 Nouveau : CARRIERE Thierry, gérant associé de société civile Nouveau : RAUTURIER Philippe, gérant associé de société civile Nouveau : GANDON Stéphane, gérant associé de société civile Nouveau : SITON Gilles, gérant associé de société civile Nouveau : CARRIRE Nadia, associé de société civile Nouveau : RAUTURIER Sophie, associé de société civile Nouveau : GANDON Stéphanie, associé de société civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
liste sièges sociaux successifs de la société la Taluère 49390 Vernantes - du 3 janvier 1993 (date des statuts) au 1er avril 2004 (gtc Saumur) les Forges 53290 Saint Brise - du 1er avril 2004 au 31 janvier 2012 (gtc Laval)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).