Entreprise : SOC CIVILE MARGAR - SIREN 400 232 609
Identité
(Entreprise radiée le 22/11/2023)
Dénomination
SOC CIVILE MARGAR
SIREN (siège)
400 232 609
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1995
Date de fin de la personne morale
06/03/2055
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
7 RUE LEOPOLD ROBERT 75014 PARIS 14 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAUST LOUISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1999
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DARCY MARGUERITE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1994
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RAUST AGATHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2004
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MULLIEZ ARIELE , BERNADETTE
Nom d'usage
RAUST
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/1994
Siret
40023260900018
Code APE
652E
Adresse
177 RUE DE COURCELLES
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/12/1994
Siret
40023260900042
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA PROPRIETE ET LA GESTION D'UN PATRIMOINE FAMILIAL COMPOSE D'ACTIONS OU DE PARTS DE SOCIETES DE CAPITAUX, OU DE PARTS DE SOCIETES CIVILES DONT LE PATRIMOINE SERAIT LUI-MEME COMPOSE D'ACTIONS OU DE PARTS DE SOCIETES DE CAPITAUX, OU D'IMMEUBLES, OU DE PARTSDE SOCIETES CIVILES PROPRIETAIRES DE BIENS IMMOBILIERS
Adresse
7 RUE 7 rue Léopold Robert
75014 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/03/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2003
Siret
40023260900026
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
6 RUE DES RENAUDES
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/2011
Siret
40023260900034
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
82 RUE D ASSAS
75006 , PARIS 6 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1995D0061426
Date d'ajout
22/11/2023
Description
RADIATION. SCISSION AU PROFIT DE ACANTHE 418138095 - CIMOFAT 339 785 065 - VALOREST 418 132 924 - SOLIANCE 344 364 666 - NEOCLAR 953 088 978 A COMPTER DU 14-10-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).