Entreprise : STE CIV. D'ATTRIBUTION VILLAGE MAS BLANC - SIREN 400 224 135
Identité
Dénomination
STE CIV. D'ATTRIBUTION VILLAGE MAS BLANC
SIREN (siège)
400 224 135
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1995
Début d’activité
07/03/1995
Date de fin de la personne morale
06/03/2048
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société civile d'attribution
Activité principale
PRISE A BAIL D'UN IMMEUBLE ET DIVISION ENTRE LES ASSOCIES EN JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
381469.82 EUR
Adresse du siège
RTE DE LATTES 34470 PEROLS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT L'ESTELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DI MALTA SYLVIE , GEORGETTE , PIERRETTE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
ST GILLES
Nom, Prénom(s)
DI MALTA SYLVIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
SAINT-GILLES
Nom, Prénom(s)
DI MALTA CLAUDE , AUGUSTIN , PASCAL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1938
Commune de résidence
ST GILLES
Nom, Prénom(s)
LLINARES SYLVIA
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
SAINT TROPEZ
Nom, Prénom(s)
SARRAZIN ALAIN , MARCEL , LOUIS
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
CHATEAURENARD
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/03/1995
Siret
40022413500014
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
PRISE A BAIL D'UN IMMEUBLE ET DIVISION ENTRE LES ASSOCIES EN JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE
Adresse
RTE DE LATTES
34470 , PEROLS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT L'ESTELLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
11032
Date d'ajout
10/10/2002
Description
CHANGEMENT DE GERANT PARTANT : M. LLINARES LLORCA JUAN NOUVEAU : MLE DI MALTA SYLVIE Date d'effet : 14/11/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9947
Date d'ajout
14/10/1999
Description
NOMINATION EN QUALITE DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE : M. DI MALTA CLAUDE, MLE DI MALTA SYLVIE ET DE MLE LLINARES SYLVIA. NOMINATION DE M. SARRAZIN ALAIN EN QUALITE DE CONTROLEUR DE GESTION. Date d'effet : 31/03/1999
Numéro d'observation
5564
Date d'ajout
03/06/1996
Description
CHANGEMENT DE GERANT PARTANT : MLE CAUPERT CHRISTIANE NOUVEAU : M. LLINARES JUAN A COMPTER DU 01/01/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 502 278.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 381 469.82 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).