Entreprise : LES RIVES DE L AIRAINES - SIREN 400 216 214
Identité
(Entreprise radiée le 09/03/2023)
Dénomination
LES RIVES DE L AIRAINES
SIREN (siège)
400 216 214
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1995
Fermeture de l'établissement - 40021621400017
- Date d'effet de la fermeture : 09/02/2023
Date de fin de la personne morale
02/03/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
56983.59 EUR
Adresse du siège
RUE DU HAMEL 80270 AIRAINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DREUIL HAMEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRE AURELIEN , CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Sorel-en-Vimeu
Nom, Prénom(s)
FERRE CHANTAL , CECILE
Nom d'usage
COFFIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Flixecourt
Nom, Prénom(s)
CUYER CATHERINE , CHRISTINE
Nom d'usage
FERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Sorel-en-Vimeu
Nom, Prénom(s)
FERRE DONATIEN , ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Sorel-en-Vimeu
Nom, Prénom(s)
COFFIN AMANDINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1982
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
FERRE ROGER , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1930
Commune de résidence
Dreuil Hamel
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE RENELLE , GERMAINE , HENRIETTE
Nom d'usage
FERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1931
Commune de résidence
Airaines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/02/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1995
Siret
40021621400017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion immobilière même que l'objet social
Adresse
RUE Rue du Hamel
80270 , Airaines - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Dreuil Hamel
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/03/1995
Description
Historique des observations RCS : -Acte constitutif déposé au Greffe le 2/03/1995 ET publié dans PICARDIE-LA GAZETTE du 7/03/1995.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).