Entreprise : SCEA PORTE - SIREN 400 191 409
Identité
Dénomination
SCEA PORTE
SIREN (siège)
400 191 409
Date d'immatriculation au RNE
28/02/1995
Début d’activité
28/02/1995
Date de fin de la personne morale
27/02/2094
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
ACTIVITES AGRICOLES AU SENS DE L'ARTICLE L311-1 DU CODE RURAL
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
3050 EUR
Adresse du siège
PORTE 41370 LE PLESSIS-L'ECHELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ADAM JEAN , LUC , MARIE , ROBERT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
BEAUGENCY
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/02/1995
Siret
40019140900012
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
ACTIVITES AGRICOLES AU SENS DE L'ARTICLE L311-1 DU CODE RURAL
Autres Activités
Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
PORTE
41370 , LE PLESSIS-L'ECHELLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1014
Date d'ajout
14/03/2006
Description
ANCIEN GERANT : GISELE FESNEAU ET JEAN LUC ADAM NOUVEAU GERANT : JEAN LUC ADAM Date d'effet : 31/12/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
970
Date d'ajout
12/03/2003
Description
ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 167 693.92 EUROS
Numéro d'observation
970
Date d'ajout
12/03/2003
Description
CAPITAL SOCIAL PORTE A 3 050,00 EUROS A COMPTER DU 20/12/2002
Numéro d'observation
138
Date d'ajout
15/01/1999
Description
ANCIENNE FORME : EARL NOUVELLE FORME : SCEA ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : EARL PORTE NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE : PORTE NOUVEAU CO-GERANT : ADAM JEAN LUC A COMPTER DU 30/11/1998
Numéro d'observation
3261
Date d'ajout
27/11/1996
Description
ANCIEN GERANT : FESNEAU BERNARD NOUVEAU GERANT : FESNEAU NEE LEVACHER GISELE A COMPTER DU 01/10/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).