Entreprise : CUMA CONTRESTY - SIREN 400 179 909
Identité
Dénomination
CUMA CONTRESTY
Sigle
CUMA CONTRESTY
SIREN (siège)
400 179 909
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1995
Début d’activité
27/02/1995
Date de fin de la personne morale
04/04/2065
Date de clôture
30/09
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
TRAVAUX AGRICOLES A FACON
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
1143.37 EUR
Adresse du siège
DOM DE FARES 11170 SAINTE-EULALIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR FELIX RIVES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIVES FELIX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Sainte-Eulalie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/02/1995
Siret
40017990900033
Nom commercial
CUMA CONTRESTY
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
TRAVAUX AGRICOLES A FACON
Adresse
DOM DE FARES
11170 , SAINTE-EULALIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR FELIX RIVES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/02/1995
Siret
40017990900017
Code APE
014A
Adresse
11170 , RAISSAC-SUR-LAMPY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MME MERMIER MARIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2004
Siret
40017990900025
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
19 RUE DU 11 NOVEMBRE
11170 , ALZONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR CERVIERES MARC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2773
Date d'ajout
05/10/2004
Description
Transfert du siège social SUIVANT PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 01.09.2004 - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ANCIENNE ADRESSE : chez mme marie mermier 11170 RAISSAC SUR LAMPY NOUVELLE ADRESSE : chez mr CERVIERES MARC 19 rue du 11 novembre 11170 ALZONNE - CHANGEMENT DE PRESIDENT ANCIEN : MERMIER MARIE - NOUVEAU : CERVIERES MARC jal : le paysan du midi du 30.09.2004 Date d'effet : 01/09/2004
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).