Entreprise : PALMER INTERNATIONAL SA - SIREN 400 150 918
Identité
Dénomination
PALMER INTERNATIONAL SA
SIREN (siège)
400 150 918
Date d'immatriculation au RNE
12/05/1995
Début d’activité
01/02/1995
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
CONSEIL EN RECRUTEMENT
Code APE
7810Z - Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Capital social
130000 EUR
Adresse du siège
124 B AV DE VILLIERS 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Aubry CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1995
Siret
40015091800045
Code APE
7810Z - Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
CONSEIL EN RECRUTEMENT
Autres Activités
CONSEIL EN RECRUTEMENT
Adresse
124 B AV DE VILLIERS
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/04/1995
Siret
40015091800029
Code APE
741G
Adresse
111 B RUE DE COURCELLES
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1995
Siret
40015091800011
Code APE
741G
Adresse
30 AV ALBERT 1ER
92500 , RUEIL-MALMAISON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
40015091800037
Code APE
741G
Adresse
174 AV CHARLES DE GAULLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1999B0927341
Date d'ajout
25/04/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 25/04/2023 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P202300320 désigne liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, , maintient M. Antoine Guinet, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SCP d'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET en la personne de Me Joanna Rousselet,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1999B0927339
Date d'ajout
07/02/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 07/02/2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202300320 date de cessation des paiements le 06/01/2023, et a désigné juge commissaire : M. Antoine Guinet, administrateur : SCP d'Administrateurs Judiciaires Abitbol & Rousselet en la personne de Me Joanna Rousselet 38 avenue Hoche 75008 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 07/08/2023, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
15810
Date d'ajout
15/06/1999
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).