Entreprise : OPGAR - SIREN 400 149 530
Identité
(Entreprise radiée le 26/04/2022)
Dénomination
OPGAR
SIREN (siège)
400 149 530
Date d'immatriculation au RNE
02/03/1995
Date de fin de la personne morale
01/03/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2240000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DE L ISLY 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ANGELIER
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SCOREX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1995
Siret
40014953000018
Code APE
741J
Adresse
33 BD BERTHIER
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/1995
Siret
40014953000026
Enseigne
YOURS-HOTELS
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUERIR TOUS TITRES ET DROITS PAR VOIE DE SOUSCRIPTION, D'ACHATS, DE CESSIONS OU DE TOUTE AUTRE MANIERE QUELLE QU'ELLE SOIT, DEPARTICIPER A LA CONSTITUTION, AU DEVELOPPEMENT, A LA TRANSFORMATION ET AU CONTROLE DE TOUTE SOCIETE, DE VENDRE PAR VOIE D'ECHANGE OU DE TOUTE AUTRE MANIERE TOUT OU PARTIE DES TITRES OU DROITSLUI APPARTENANT, D'ACHETER ET D'EXPLOITER TOUS IMMEUBLES ET, ENGENERAL, DE FAIRE TOUTES OPERATIONS QUELCONQUES QUI SE RATTACHENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A SON OBJET - L'ACQUISITION, LA CREATION, L'EXPLOITATION DIRECTE OU PAR VOIE D'AFFERMAGE, LA PRISE EN GERANCE, ET CE, SOIT EN FRANCE SOIT A L'ETRANGER, DE TOUS AUTRES FONDS DE COMMERCE OU INDUSTRIE ET DE TOUTES USINES DE MEME NATURE - LA PRISE A BAIL, AVEC OU SANS PROMESSE DE VENTE ET L'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES POUVANT SERVIR DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'EXPLOITATION DE LA SOCIETE, ET GENERALEMENT TOUTESENTREPRISES MOBILIERES ET IMMOBILIERES, INDUSTRIELLES COMMERCIALES OU FINANCIERES QUI SERAIENT DE NATURE A FAVORISER OU A DEVELOPPER L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA SOCIETE
Adresse
4 RUE 4 rue de l'Isly
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2000
Siret
40014953000034
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
11 RUE BOUDREAU
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1995B0354249
Date d'ajout
26/04/2022
Description
Radiation. Fusion Absorption par la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELLIERE SAS 775 669 567 R.C.S. Paris le 20-04-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
58662
Date d'ajout
09/01/2003
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).