Entreprise : SOCIETE CIVILE ORCA - SIREN 400 088 803
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE ORCA
SIREN (siège)
400 088 803
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1995
Début d’activité
08/02/1995
Date de fin de la personne morale
15/02/2055
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Propriété et gestion d'immeubles de parts de société civiles de valeurs mobilières et moyens de transports terrestres maritimes et aéronautiques
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
18 CHE DE BONNE 05000 GAP FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEAN CAROLINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
SACCHETTI RODRIGUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
SACCHETTI JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1991
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
SACCHETTI NATHAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1986
Commune de résidence
Gap
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/02/1995
Siret
40008880300020
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et gestion d'immeubles de parts de société civiles de valeurs mobilières et moyens de transports terrestres maritimes et aéronautiques
Autres Activités
Propriété et gestion d'immeubles de parts de société civiles de valeurs mobilières et moyens de transports terrestres maritimes et aéronautiques
Adresse
18 CHE DE BONNE
05000 , GAP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/02/1995
Siret
40008880300012
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
6 AV JEAN JAURES
05000 , GAP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1410
Date d'ajout
28/05/2009
Description
Transfert du siège social - établissement principal à compter du 01/04/2009 : Ancienne adresse : 6 avenue Jean Jaures - 05000 Gap Nouvelle adresse : 18 A chemin de Bonne - 05000 Gap
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1266
Date d'ajout
06/05/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/03/2008 : Nouveau : SACCHETTI Nathan, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVIL Nouveau : SACCHETTI Jean, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVIL Régularisation des associés à compter du 29/03/2008 : Changement de qualité : JEAN Caroline, GÉRANT(E) devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).