Entreprise : MARINE ENERGIE - SIREN 400 083 010
Identité
Dénomination
MARINE ENERGIE
SIREN (siège)
400 083 010
Date d'immatriculation au RNE
06/03/1995
Date de fin de la personne morale
05/03/2094
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
112300 EUR
Adresse du siège
43 QUAI ERNEST RENAUD 44100 NANTES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GARE MARITIME
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE ROUX MARCEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
JOSTE VINCENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Tours
Dénomination
GBS Associés
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/10/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/10/1998
Siret
40008301000027
Code APE
5020Z - Transports maritimes et côtiers de fret
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
le cabotage maritime, la construction, l'acquisition l'exploitation et la gestion du matériel maritime necessaire à l'execution desdits transports ainsi que des installations de chargement et de déchargement des marchandises transportées.
Adresse
43 QUAI Gare Maritime quai Ernest Renaud Bollard n°43
44000 , Nantes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GARE MARITIME
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/01/1995
Siret
40008301000019
Code APE
5020Z - Transports maritimes et côtiers de fret
Activité principale
Transports maritimes et côtiers de fret
Adresse
3 PL CDT JEAN L HERMINIER
44100 , NANTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE COMMODORE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
24/10/2019
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 24/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
26/10/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de NANTES, a prononcé, en date du 26/10/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2016-544, date de cessation des paiements le 07/10/2016, et a désigné liquidateur Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE 20 rue Mercoeur 44000 NANTES, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
09/02/2015
Description
Apport partiel d'actif de la branche complète et autonome d'activité de transport de minerai de fer exploitée au Sierra Léone par la société au profit de la société MARINE ENERGIE INTERNATIONAL (RCS NANTES 799 395 975)
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/02/2009
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de NANTES PLACE DU COMMANDANT L'HERMINIER à NANTES GARE MARITIME QUAI ERNEST RENAUD à compter du 21. 12.08
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/03/1995
Description
Historique : - PUBLICITE : INFORMATEUR JUDICIAIRE ------------------- Mention du 23/10/2001 : AUGMEN TATION DU CAPITAL SOCIAL PRECEDEMMENT FIXE A 500.0 00 FRANCS A COMPTER DU 29.06.2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).