Entreprise : SCM VANNIER BOISART FACCHINO - SIREN 400 021 721
Identité
(Entreprise radiée le 20/09/2017)
Dénomination
SCM VANNIER BOISART FACCHINO
SIREN (siège)
400 021 721
Date d'immatriculation au RNE
13/02/1995
Date de fin de la personne morale
12/02/2025
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
381.12 EUR
Adresse du siège
215 RUE ROGER SALENGRO - HELLEMMES 59260 LILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HELLEMMES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VANNIER FREDERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
BOISARD CAROLINE
Nom d'usage
VANNIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
FACCHINO MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/1995
Siret
40002172100016
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Nature de l'établissement
Activité principale
MISE EN COMMUN DE TOUS MOYENS MATERIELS UTILES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE SES MEMBRES.
Adresse
215 RUE 215 rue Roger Salengro Hellemmes
59260 , HELLEMMES LILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HELLEMMES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
20/09/2017
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-08-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/08/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-06-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette DU : 07-07-2017, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/02/1995
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DU 09/02/1995. NOM COMMERCIAL : SC M VANNIER BOISARD FACCHINO.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).